|
|
2006-08-07
Basarabeasca, str. Stepnaia, 16, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-04-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/4, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2018-01-23
Edineţ, str. Cupcea V., 6
|
|
|
|
2011-05-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 8, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2013-03-01 - 2021-12-29
Nisporeni, Selişte
|
|
|
|
2002-04-30 - 2019-03-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 37
|
|
|
|
1997-10-08 - 2023-02-15
Leova, Beştemac
|
|
|
|
1996-09-27 - 2007-12-18
Basarabeasca, str. Ceapaev, 49
|
|
|
|
2006-08-17 - 2023-01-25
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 158
|
|
|
|
2009-05-07 - 2024-06-26
Ungheni, Poiana
|
|
|
|
2016-06-28
Sîngerei, str. Independenţei, 112/a
|
|
|
|
2014-07-14
Hînceşti, Cărpineni, str. Ştefan Vodă, 119
|
|
|
|
2006-08-09
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 10
|
|
|
|
1992-07-20 - 2019-03-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 218
|
|
|
|
1993-07-30 - 2006-10-09
Basarabeasca, str. Muncii, 57, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2001-09-19
Basarabeasca, str. Gării, 120
|
|
|
|
1993-02-05 - 2006-08-09
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
2006-05-15
Floreşti, Cuhureştii de Sus
|
|
|
|
1992-12-22
Ungheni, Cetireni
|
|
|
|
2003-05-22 - 2016-10-10
Nisporeni, Bursuc
|
|
|
|
2006-08-16 - 2007-11-05
Basarabeasca, str. Gogol, 6/A, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1999-06-15 - 2006-08-11
Hînceşti, Buţeni
|
|
|
|
1995-07-12 - 2016-11-16
Ungheni, str. Ureche Gr., 2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-01-14
Bălţi, str. Alecsandri Vasile piaţa, 4
|
|
|
|
2000-04-25
Soroca, str. Kogălniceanu Mihail, 13/2
|
|
|
|
2005-06-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 17/3
|
|
|
|
1994-03-22 - 2006-08-11
Hînceşti, Bujor
|
|
|
|
2009-02-18 - 2015-07-03
Străşeni, str. Chişinăului, 43/1
|
|
|
|
2002-03-01 - 2016-10-27
Ungheni, str. Cîmpiilor, 11
|
|
|
|
2007-05-31 - 2021-11-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 46, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1993-05-19 - 2006-08-14
Leova, str. Eminescu Mihai, 35, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1998-09-04 - 2006-08-14
Hînceşti, str. Muşatinilor, 7
|
|
|
|
2003-12-24 - 2014-09-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 48
|
|
|
|
2002-12-31 - 2014-07-04
Şoldăneşti, str. Komarov Vl., 21
|
|
|
|
2010-02-08 - 2019-03-27
Sîngerei, str. Viilor, 29
|
|