Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-09-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 7, ap.(of.) 74 |
||
Administrator |
2006-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 23/A |
||
Administrator |
2017-01-24
Căuşeni, str. Decebal, 35C |
||
Administrator |
1992-12-18 - 2018-01-23
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1993-07-26
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
2006-04-11
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 100, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1999-02-02 - 2021-08-18
Hînceşti, Secăreni |
||
Administrator |
2006-04-18
Hînceşti, str. 31 August, 5, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2004-04-22 - 2015-10-23
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2004-04-16
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2015-02-24
Edineţ, str. Independenţei, 34 |
||
Administrator |
2005-07-27 - 2011-10-07
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
2006-04-19
Leova, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1998-01-27
Basarabeasca, str. Komsomolskaia, 15 |
||
Administrator |
1996-03-29 - 2022-10-26
Basarabeasca, str. Putilovscaia, 7 |
||
Administrator |
1993-12-10 - 2006-08-16
Hînceşti, str. Chişinăului, 12, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2006-05-10
Leova, str. Deleanu Liviu, 8 |
||
Administrator |
2006-04-28 - 2010-01-18
Hînceşti, Cărpineni, str. Satul Nou, 22 |
||
Administrator |
2004-06-14
mun. Chişinău, Văduleni |
||
Administrator |
2004-04-29 - 2011-01-19
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
2014-05-21
Anenii Noi, Bulboaca, str. Eminescu Mihai, 74 |
||
Lichidator Administrator |
1998-05-04 - 2016-12-28
Basarabeasca, Başcalia |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-07 - 2006-05-04
Basarabeasca, str. Octombrie, 39 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1993-02-11 - 2006-05-04
Hînceşti, Cărpineni, str. Independenţei, 37 |
||
Administrator |
2018-07-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 14, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
2006-05-11
Leova, str. Independenţei, 50, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2004-05-12
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2014-08-01
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Viilor, 4/A, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1993-06-01 - 2006-05-31
Cimişlia, str. Sf.Maria |
||
Administrator |
1993-06-01 - 2006-05-31
Cimişlia, str. Sf.Maria, 1 |
||
Administrator |
2004-04-28 - 2010-04-09
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1996-06-25 - 2007-01-11
Hînceşti, Drăguşeni |
||
Administrator |
1997-03-18 - 2006-05-20
Hînceşti, Pogăneşti |
||
Administrator |
1998-11-05 - 2019-03-26
Bălţi, str. Suceava, 16, ap.(of.) 107 |
||
Administrator |
1996-07-22 - 2006-05-20
Hînceşti, Nemţeni |