|
|
2000-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 14/2, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2006-01-30
Basarabeasca, str. Stepnaia, 14
|
|
|
|
2004-06-21 - 2023-02-03
Rîşcani, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 87
|
|
|
|
1997-11-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 79
|
|
|
|
1997-12-12 - 2016-11-07
Rîşcani, Pociumbeni
|
|
|
|
2015-04-28 - 2020-09-11
Teleneşti, Budăi
|
|
|
|
2001-07-11 - 2013-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/6, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1998-02-05 - 2008-03-21
Făleşti, str. 31 August, 52
|
|
|
|
2019-09-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2020-03-06
Soroca, str. Alecsandri Vasile, 12/1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2003-01-10 - 2016-11-25
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
1998-02-05
Hînceşti, Căţeleni
|
|
|
|
1993-12-14
mun. Chişinău, Codru, str. Cibotaru Simion, 3
|
|
|
|
2006-02-13 - 2010-01-18
Hînceşti, str. Zadnipru P., 38, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2015-06-16
Anenii Noi, Floreni, str. Nucarilor, 1/1
|
|
|
|
2006-02-02 - 2024-04-01
Cimişlia, str. Frunze M., 19
|
|
|
|
1994-07-07 - 2009-01-29
Leova, Sărăţica Veche
|
|
|
|
1993-06-16
Leova, str. Petrov str-la, 15
|
|
|
|
1998-11-04 - 2016-05-30
Anenii Noi, Floreni, str. Trandafirilor, 1
|
|
|
|
2010-04-27 - 2021-07-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1
|
|
|
|
2009-08-20
mun. Chişinău, Băcioi, str. Independenţei, 33
|
|
|
|
2006-02-06
Hînceşti, str. Ştefan Vodă, 48
|
|
|
|
2005-03-02
Ialoveni, Moleşti
|
|
|
|
2006-02-20
Ştefan Vodă, Talmaza
|
|
|
|
2016-03-02 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/11, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2006-01-30 - 2010-03-24
Hînceşti, Fîrlădeni
|
|
|
|
2006-01-27
Ungheni, Gherman
|
|
|
|
2011-10-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 16/1
|
|
|
|
2006-02-02 - 2010-07-21
Leova, Iargara, str. 31 August, 44
|
|
|
|
2001-11-26 - 2008-05-27
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 14/533
|
|
|
|
2005-01-28 - 2016-05-31
Briceni, str. Tomah Leonid, 22
|
|
|
|
1992-06-23 - 2021-10-26
Cahul, str. Victoriei bd., 1/V
|
|
|
|
2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 13
|
|
|
|
1993-06-08 - 2006-02-14
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 82
|
|
|
|
2006-02-15 - 2010-11-29
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|