Companii gasite:
283693
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-03-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65 |
||
Administrator |
2006-03-31
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1993-03-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 9/2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2011-08-11 - 2020-09-11
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1998-07-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 8/1, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1995-05-03 - 2006-06-05
Ocniţa, str. 8 Martie, 3 |
||
Administrator |
1996-10-21 - 2006-04-12
Ocniţa, Otaci, str. Verii str-la, 2 |
||
Administrator |
2020-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator |
1996-07-17 - 2006-04-12
Briceni, str. 28 Martie, 1 |
||
Administrator |
1992-08-10 - 2006-04-12
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 90 |
||
Administrator |
1998-04-01 - 2006-04-12
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
1992-09-18 - 2006-04-12
Briceni, str. Uzinelor, 12, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1993-12-31 - 2006-04-12
Briceni, str. Prieteniei, 59 |
||
Administrator |
1992-08-12 - 2006-04-12
Briceni, str. Independenţei, 36 |
||
Administrator |
1997-05-20 - 2006-04-12
Briceni, str. Sportivă, 1 |
||
Administrator |
1996-01-12 - 2006-04-12
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1993-04-30 - 2006-04-12
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1996-10-06 - 2006-04-14
Edineţ, Gordineşti, str. 1 Decembrie 1918 |
||
Administrator |
1993-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Aldea-Teodorovici Ion str-la, 17, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1992-09-10 - 2006-04-18
Briceni, Caracuşenii Noi |
||
Administrator |
1993-11-09 - 2006-04-18
Briceni, Teţcani |
||
Administrator |
1995-10-27 - 2006-08-24
Briceni, Mihăileni |
||
Administrator |
1999-05-04 - 2010-06-08
Briceni, Lipcani, str. Ostrovski, 21 |
||
Administrator |
1996-11-14 - 2006-04-18
Briceni, Criva |
||
Administrator |
1995-04-28 - 2006-04-18
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1993-05-28 - 2006-04-18
Briceni, Lipcani, str. Sovietică, 69, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2006-04-18
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1994-01-24 - 2006-08-18
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1997-05-20 - 2007-08-13
Ocniţa, Otaci, str. Livezilor, 25 |
||
Administrator |
2015-11-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 14 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2010-09-27
Bălţi, str. Cehov, 3 |
||
Administrator |
2000-09-06 - 2008-09-08
Ocniţa, str. Independenţei, 66, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2008-05-15 - 2020-03-05
Soroca, str. Mateevici A., 21, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2006-04-11 - 2008-03-26
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2004-06-23
Glodeni, Cuhneşti |