|
|
2002-04-09 - 2014-04-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 2, ap.(of.) 2 ""A
|
|
|
|
2016-11-07 - 2021-10-18
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Ciorescu, 1
|
|
|
|
1994-11-10 - 2016-09-28
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Cikalov V., 2
|
|
|
|
1992-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 132
|
|
|
|
2004-05-26 - 2020-01-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 47, ap.(of.) 135
|
|
|
|
1992-11-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 97
|
|
|
|
2014-12-30 - 2016-09-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 113
|
|
|
|
1992-05-15 - 2021-02-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 36, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2006-01-26
Glodeni, str. 300 ani Glodeni, 24
|
|
|
|
1995-04-17 - 2020-03-05
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dimo N., 22
|
|
|
|
2011-03-16 - 2024-01-02
Străşeni, Lozova, str. Cantemir D., 78
|
|
|
|
1992-10-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2
|
|
|
|
2003-11-12
Bălţi, str. Independenţei, 100, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2004-06-01 - 2020-01-20
Ialoveni, str. Valea Trandafirilor, 20
|
|
|
|
2005-02-18 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 26/1, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2003-02-14 - 2021-02-22
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Olimpiiscaia, 0
|
|
|
|
1998-06-26 - 2018-08-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99, ap.(of.) 805
|
|
|
|
1995-03-16 - 2018-05-03
Bălţi, str. Feroviarilor, 21, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1994-09-28 - 2020-03-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 73
|
|
|
|
1998-06-02 - 2018-08-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 37/2, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2013-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 2/4, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 42
|
|
|
|
2014-11-12
Floreşti, str. Coşbuc George, 11
|
|
|
|
2010-08-26
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe
|
|
|
|
2010-11-09
Orhei, str. Gorki M., 31
|
|
|
|
2000-01-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 400
|
|
|
|
2002-01-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 67, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2006-04-21
Cahul, Crihana Veche
|
|
|
|
1995-11-01 - 2012-04-03
Bălţi, str. Şalom Aleihem, 73, ap.(of.) 66
|
|
|
|
1999-06-08 - 2022-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 42, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2005-01-25 - 2020-03-05
mun. Chişinău, Durleşti, str. Eminescu Mihai, 11
|
|
|
|
1992-12-08 - 2020-06-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 121, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-01-11
Bălţi, str. Feroviarilor, 72
|
|
|
|
2006-01-11 - 2010-04-19
Bălţi, str. Sofia, 27
|
|
|
|
1992-11-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Izmailovscaia, 96/1
|
|