|
|
2006-01-25 - 2022-08-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 293/B
|
|
|
|
2008-10-15
Ialoveni, Sociteni, str. Ciorescu Tudor, 5
|
|
|
|
1999-04-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 63
|
|
|
|
2003-07-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 4/2
|
|
|
|
2011-03-11
mun. Chişinău, Ghidighici
|
|
|
|
2012-08-14 - 2019-06-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Prunului, 19/1, ap.(of.) 306-308
|
|
|
|
1994-02-22 - 2024-01-19
Anenii Noi, str. Tinereţii, 16
|
|
|
|
2012-10-23
Bălţi, str. Negruzzi, 5
|
|
|
|
2003-11-28
Rîşcani, Uşurei
|
|
|
|
2014-08-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 28
|
|
|
|
2014-08-07
mun. Chişinău, Cricova, str. Mircea cel Bătrîn, 3
|
|
|
|
1993-03-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 200
|
|
|
|
2001-05-21 - 2020-08-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tudor Gheorghe, 10
|
|
|
|
2006-02-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 28, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2006-02-13 - 2012-10-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 63
|
|
|
|
2006-07-17
Ungheni, str. Industrială
|
|
|
|
2006-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 5/3
|
|
|
|
1995-12-07 - 2020-03-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 44/2
|
|
|
|
2007-06-21 - 2015-07-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 28
|
|
|
|
2000-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 280/2
|
|
|
|
2007-09-27 - 2015-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49
|
|
|
|
2007-10-23
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 28
|
|
|
|
2011-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 4
|
|
|
|
2007-12-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65, ap.(of.) 303
|
|
|
|
2007-12-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alecsandri Vasile, 141
|
|
|
|
2007-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 14, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2007-12-19 - 2022-11-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 87
|
|
|
|
2008-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 108, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2008-07-25 - 2021-08-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 4
|
|
|
|
2007-11-01 - 2023-07-10
Căuşeni, Zaim
|
|
|
|
2008-01-16 - 2019-08-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 8
|
|
|
|
2008-02-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 6
|
|
|
|
2008-02-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 25/D
|
|
|
|
2008-04-01 - 2011-10-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 51/A
|
|
|
|
2008-01-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Taberei, 58
|
|