|
|
2013-12-11
Făleşti, Glinjeni
|
|
|
|
2011-10-26
Glodeni, str. Lupu Vasile, 43
|
|
|
|
1998-12-08 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/4, ap.(of.) 165
|
|
|
|
2012-06-15
Soroca, Ocolina
|
|
|
|
1997-11-13 - 2018-06-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2
|
|
|
|
2014-01-22 - 2016-10-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15
|
|
|
|
2010-08-26
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 20, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2011-01-20
Glodeni, Iabloana
|
|
|
|
2011-04-14
Cahul, Crihana Veche
|
|
|
|
2011-10-05
Soroca, Tătărăuca Veche
|
|
|
|
2002-05-29 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Cucorilor, 47, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2010-12-21
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
2010-09-02
Sîngerei, Dumbrăviţa
|
|
|
|
2010-09-01
Rîşcani, Sturzeni
|
|
|
|
2006-02-22
Ialoveni, Pojăreni
|
|
|
|
2008-01-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 76
|
|
|
|
2009-03-16
Criuleni, Dolinnoe
|
|
|
|
2014-05-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 28/3, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2009-06-04 - 2013-03-06
Cimişlia, Satul Nou
|
|
|
|
1998-01-21
Bălţi, str. 31 August 1989, 54
|
|
|
|
2009-10-08 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 62
|
|
|
|
1992-05-21 - 2018-06-28
Cahul, str. Voicov, 5
|
|
|
|
2011-07-29 - 2020-11-20
Bălţi, str. Larisa bd., 2, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2009-12-07
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
2007-12-03 - 2018-04-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 91, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2004-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlahuţă Al., 26/1
|
|
|
|
2012-12-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 514
|
|
|
|
2008-01-24
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2004-10-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 9, ap.(of.) 59
|
|
|
|
1994-04-14 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Albăstrele, 8
|
|
|
|
1999-10-08 - 2023-10-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 132
|
|
|
|
2009-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 79/1
|
|
|
|
2000-04-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 33, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2009-10-08 - 2024-04-29
Edineţ, str. Vieru Igor, 30
|
|
|
|
2000-04-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 184, ap.(of.) 1
|
|