Другие индивидуальные сервисные мероприятия
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-02-19
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2013-06-24 - 2020-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/4 |
||
Lichidator Administrator |
2003-02-21 - 2009-10-06
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
2003-03-11
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2003-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 43, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2003-05-13
Orhei, str. Florilor, 16 |
||
Lichidator Administrator |
2003-07-01 - 2010-04-29
Teleneşti, Budăi |
||
1999-03-30 - 2005-04-14
Orhei, Isacova |
|||
Lichidator Administrator |
2000-04-27 - 2020-08-22
Bălţi, str. Victoriei, 57/A |
||
Lichidator Administrator |
2011-07-29
Sîngerei, str. Constructorilor, 29 |
||
Administrator |
2002-03-04 - 2009-02-18
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator Lichidator |
2002-04-30 - 2006-11-24
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
1992-10-08
Orhei, str. Lupu Vasile, 33, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1993-01-24
Drochia, str. Călinescu George, 7 |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2008-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 23/1, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2000-02-09 - 2014-08-14
Bălţi, str. Bulgară, 118, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2003-12-22
Donduşeni, str. Independenţei, 9/2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1993-04-09
Soroca, str. Şoimului, 3 |
||
Administrator |
1997-08-04
Ştefan Vodă, str. Mateevici A., 10/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1997-10-20
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Tinereţii, 9 |
||
Administrator |
2002-04-08 - 2019-02-01
Cantemir, Sadîc |
||
Administrator |
1997-03-19 - 2000-09-19
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
2010-06-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/8 |
||
Administrator |
1994-05-12
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 92 |
||
Administrator |
1994-01-12 - 2007-05-30
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 127 |
||
Administrator |
1993-05-12
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
1996-07-30
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
1994-09-26
Călăraşi, str. Mateevici A., 60 |
||
Administrator |
1994-11-04
Taraclia, str. Lenin, 145 |
||
Administrator |
1997-08-01 - 2006-12-06
Taraclia, str. Lenin, 220 |
||
Administrator |
2009-02-25 - 2018-12-13
Edineţ, Burlăneşti |
||
Administrator |
2014-06-02
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 26a |
||
Administrator |
2002-03-13 - 2008-05-10
Taraclia, Corten, str. Mira, 109 |
||
Administrator |
2008-07-18 - 2020-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2000-06-06 - 2014-07-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 24, ap.(of.) 32 |