|
|
1998-01-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ceaikovski P., 21
|
|
|
|
1998-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Rahmaninov Serghei, 18, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-07-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. Haiducul Tobultoc, 2/A
|
|
|
|
1993-03-26 - 2018-05-29
Cahul, str. Dunării, 23, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/H
|
|
|
|
2013-08-19 - 2021-09-21
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1999-10-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-09-02 - 2018-03-27
Floreşti, Coşerniţa
|
|
|
|
2013-11-27 - 2020-01-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucaz, 115/A
|
|
|
|
1992-12-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1999-04-21 - 2013-10-03
Cimişlia, Gura Galbenei
|
|
|
|
2014-08-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1
|
|
|
|
1994-07-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19, ap.(of.) 226
|
|
|
|
1996-01-29 - 2021-09-07
Taraclia, str. Mira, 8, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2005-08-08 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 28, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1993-03-26 - 2020-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 23, ap.(of.) 34
|
|
|
|
1992-08-24 - 2020-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/6, ap.(of.) 110
|
|
|
|
1992-07-24 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/4, ap.(of.) 73
|
|
|
|
1996-12-26
mun. Chişinău, Tohatin, str. Dacia, 10, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2002-10-03 - 2020-09-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1997-06-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1997-11-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 28, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2006-01-21 - 2017-12-29
Cahul, str. Negruzzi C., 91
|
|
|
|
1997-08-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9
|
|
|
|
2002-02-25
Ialoveni, Dănceni
|
|
|
|
1998-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 7, ap.(of.) 129
|
|
|
|
1998-04-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 7, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2015-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 21/2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2008-12-03 - 2017-09-08
Ştefan Vodă, Tudora, str. Frunze M., 26
|
|
|
|
2009-02-18 - 2022-02-01
Briceni, Coteala
|
|
|
|
2008-10-30 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 23, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2000-12-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2008-11-18 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 3, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2009-07-06
Bălţi, str. Independenţei, 39, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2014-10-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5, ap.(of.) 48
|
|