|
|
2010-03-22
Bălţi, str. Bulgară, 37, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2000-02-11 - 2019-10-30
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 1, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2010-07-21
Rîşcani, str. Independenţei, 99/a
|
|
|
|
2011-01-05
Glodeni, Petrunea
|
|
|
|
2010-03-26
Taraclia, Tvardiţa, str. Gagarin Iu., 11
|
|
|
|
2010-09-30
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2010-03-03
Cimişlia, str. Eminescu Mihai, 33, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2010-03-30 - 2010-07-01
Cimişlia, Ecaterinovca
|
|
|
|
2007-09-19 - 2018-11-27
Floreşti, str. Costin Miron, 10/A
|
|
|
|
2010-01-14 - 2010-08-18
Orhei, Cucuruzeni
|
|
|
|
2011-06-03
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 51
|
|
|
|
1997-04-30 - 2020-01-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 130
|
|
|
|
2010-09-09
Rezina, str. 27 August, 20, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2010-01-28 - 2010-02-17
Soroca, str. Mînăscurtă Igor, 4
|
|
|
|
2010-09-27
Floreşti, Ghindeşti
|
|
|
|
2010-10-22
Drochia, Cotova
|
|
|
|
2010-03-02 - 2012-03-03
Ştefan Vodă, str. Valea Verde, 30
|
|
|
|
2010-05-07 - 2014-10-31
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 38
|
|
|
|
2005-06-02
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Voluntarilor, 39
|
|
|
|
2005-11-10 - 2018-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65
|
|
|
|
1999-05-07 - 2019-10-30
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Ştefan cel Mare, 1
|
|
|
|
2011-01-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 9, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2011-01-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Florile Dalbe, 5
|
|
|
|
2010-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 29
|
|
|
|
2011-02-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 12/3, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2008-07-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/6, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2011-02-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 26/3, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
2011-02-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 39/3, ap.(of.) 102
|
|
|
|
2011-02-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 14, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2011-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 5/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1993-11-26 - 2019-04-08
Ungheni, Unţeşti
|
|
|
|
1999-09-02 - 2011-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2011-03-21
Ialoveni, Costeşti, str. Decebal, 14
|
|
|
|
2010-02-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dealul Morilor, 37
|
|
|
|
2006-07-11 - 2018-07-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 22/2
|
|