|
|
1993-09-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bălcescu N., 23
|
|
|
|
1994-08-22 - 2021-09-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 147
|
|
|
|
1994-08-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 5, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1994-09-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 7, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2008-11-17 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Aerodromului, 6, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2010-05-18 - 2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 17/6, ap.(of.) 142
|
|
|
|
1994-05-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 17/3, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1995-03-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lătăreţu Maria, 2
|
|
|
|
1994-08-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1994-10-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 190, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1995-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-12-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 91, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1995-03-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 47, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1996-01-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 4, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1996-01-29
mun. Chişinău, Vatra, str. Florilor, 1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1995-04-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 65/A, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1996-02-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1996-02-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 5, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1996-02-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204/1, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1996-02-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 36/4, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1996-02-26
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Eminescu M. bd., 13
|
|
|
|
1995-01-03 - 1998-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 49
|
|
|
|
1996-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neaga Şt., 51, ap.(of.) 63
|
|
|
|
1996-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Izvoarelor, 63/1, ap.(of.) 89
|
|
|
|
1996-04-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 23, ap.(of.) 96
|
|
|
|
2007-08-16 - 2019-04-12
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Frunze M., 16
|
|
|
|
1996-06-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 36, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1996-02-15 - 2010-04-13
Ungheni, str. Naţională, 17
|
|
|
|
2014-03-05 - 2020-01-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 88
|
|
|
|
1996-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2010-04-22 - 2019-11-08
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 52, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1996-01-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-12-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 24, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1997-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 51/3, ap.(of.) 80
|
|
|
|
1997-03-05
mun. Chişinău, Vatra, str. Gagarin Iu., 24
|
|