|
|
1998-02-05 - 2020-01-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădescu Nicolae, 3, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2014-01-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 17
|
|
|
|
2005-11-01
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
2013-08-16
Orhei, str. Baladelor, 1
|
|
|
|
2003-03-31
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 59
|
|
|
|
2013-09-18
Şoldăneşti, Cobîlea
|
|
|
|
2013-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184, ap.(of.) 136
|
|
|
|
1994-11-21 - 2007-07-13
Taraclia, str. Dimitrov, 32, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2014-02-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 200A
|
|
|
|
1996-09-13 - 2015-01-21
Făleşti, Pocrovca
|
|
|
|
2004-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 2/1
|
|
|
|
2000-08-15 - 2019-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 5, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2013-02-06
Soroca, Căinarii Vechi
|
|
|
|
2013-02-22
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 30, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1993-08-20 - 2007-07-09
Cahul, str. <, 1
|
|
|
|
2013-04-02
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 24, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2013-04-26
Soroca, str. Russo Alecu, 54
|
|
|
|
2008-12-02 - 2020-09-17
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
1995-01-12 - 2007-07-18
Taraclia, str. Păcii, 10, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2012-05-25 - 2017-08-23
Criuleni, Măgdăceşti
|
|
|
|
2009-07-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 15/1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2013-06-12
Ştefan Vodă, Volintiri
|
|
|
|
2013-09-18
Ştefan Vodă, Căplani
|
|
|
|
2009-08-14 - 2021-01-19
Glodeni, Balatina
|
|
|
|
1997-08-21 - 2017-11-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 11, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1999-07-14 - 2011-08-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 8, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2005-09-21
Bălţi, str. Rudnev Semion, 30
|
|
|
|
1994-11-16 - 2007-07-18
Taraclia, str. Ceapaev, 3
|
|
|
|
2014-05-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 6, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2002-12-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ioan Vodă Viteazul, 7, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2008-03-27 - 2019-01-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5, ap.(of.) 113
|
|
|
|
2006-09-18 - 2021-01-19
Bălţi, str. Pottier Eugene, 16/2
|
|
|
|
2013-10-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 96
|
|
|
|
1997-07-30 - 2011-04-19
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1995-08-04 - 2022-10-10
Briceni, str. Independenţei, 9, ap.(of.) 10
|
|