|
|
2010-05-06
Hînceşti, Obileni
|
|
|
|
1995-09-06 - 2023-09-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 59/1
|
|
|
|
2007-07-23 - 2023-09-18
Ungheni, str. Cibotari Maria, 90, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1995-10-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 81
|
|
|
|
2008-10-01
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 1, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2007-01-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 59, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2006-12-22 - 2019-12-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 2, ap.(of.) 130
|
|
|
|
2007-07-03 - 2020-05-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi, 47/3, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1995-03-31 - 2024-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 19, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2014-05-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 33/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2001-01-04
Făleşti, str. Pădurilor, 1
|
|
|
|
2009-01-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 121
|
|
|
|
1995-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 4
|
|
|
|
1994-10-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 38/A
|
|
|
|
2009-05-22 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21A
|
|
|
|
2006-10-19 - 2020-05-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21""A
|
|
|
|
1995-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 94, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2014-03-03 - 2021-11-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Timiş, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 11, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2010-07-22 - 2022-11-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2010-08-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 72/5, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2008-08-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 1
|
|
|
|
2006-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 90, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2008-04-03 - 2011-07-05
mun. Chişinău, Codru, str. Drumul Schinoasei, 6
|
|
|
|
1993-03-18 - 2018-08-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Istra, 9
|
|
|
|
2010-02-02 - 2023-09-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfântul Andrei str-la, 4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-09-24 - 2023-09-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2015-02-06 - 2023-09-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 17, ap.(of.) 112
|
|
|
|
2012-01-03 - 2023-09-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Mateevici A., 3/A
|
|
|
|
2008-08-14
mun. Chişinău, Durleşti, str. Podgorenilor, 37
|
|
|
|
1999-05-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 28/4
|
|
|
|
1993-06-04 - 2023-07-27
Drochia, str. Independenţei, 5
|
|
|
|
1994-08-10
Anenii Noi, str. Kosmodemianskaia Zoia, 6
|
|
|
|
1995-09-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 47, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1995-09-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 10, ap.(of.) 66
|
|