|
|
2003-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 20/1
|
|
|
|
1996-01-22 - 2017-03-02
Sîngerei, str. Independenţei, 113
|
|
|
|
2001-09-28 - 2004-06-23
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Ştefan cel Mare, 89
|
|
|
|
1993-05-28 - 2017-04-11
Sîngerei, str. Biruinţei, 62
|
|
|
|
1995-02-08 - 2017-01-27
Drochia, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1995-04-20 - 2017-04-13
Căuşeni, Coşcalia
|
|
|
|
2008-01-29 - 2022-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 10
|
|
|
|
2013-12-04 - 2021-03-15
Străşeni, Căpriana
|
|
|
|
1994-09-30 - 2023-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 74
|
|
|
|
2013-03-27 - 2022-01-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 17/1, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2002-07-02
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii, 19
|
|
|
|
2001-07-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/1, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2014-11-03 - 2019-09-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 6/A, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2005-03-10 - 2009-09-02
Floreşti, Sănătăuca
|
|
|
|
1998-12-28
mun. Chişinău, Truşeni
|
|
|
|
1995-01-31
Criuleni, Boşcana
|
|
|
|
2001-09-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19/1, ap.(of.) 1a
|
|
|
|
2001-11-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2002-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 99, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1994-11-04 - 2023-10-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/8, ap.(of.) 68
|
|
|
|
1994-12-28 - 2020-11-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 8, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2008-11-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/1, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1994-06-21 - 2023-10-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/2, ap.(of.) 98
|
|
|
|
2013-06-06 - 2020-11-27
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Glavan Boris, 29
|
|
|
|
1992-12-03
Anenii Noi, str. Zarecinaia, 49
|
|
|
|
2011-08-23 - 2020-11-27
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
1996-06-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 30, ap.(of.) 123
|
|
|
|
2001-10-08 - 2018-02-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 181
|
|
|
|
1995-01-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 130
|
|
|
|
1998-03-27 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 28, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1999-08-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 70, ap.(of.) 75
|
|
|
|
1993-03-04 - 2020-02-17
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
1996-01-19 - 2020-02-17
Sîngerei, Mihailovca
|
|
|
|
1997-06-17
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1992-10-01
Bălţi, str. Cantemir D., 13
|
|