|
|
2011-09-27 - 2021-06-21
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 5
|
|
|
|
2007-04-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 3, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2000-12-29
Taraclia, str. Lenin, 153
|
|
|
|
1997-11-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zimbrului, 10
|
|
|
|
2002-11-27 - 2005-05-10
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
1997-12-30 - 2022-07-06
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Hmelniţki, 11
|
|
|
|
2014-11-10
mun. Chişinău, Tohatin
|
|
|
|
2000-09-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lăpuşneanu A., 2
|
|
|
|
2007-03-19
mun. Chişinău, Truşeni, str. Gagarin str-la 1, 12
|
|
|
|
2013-12-04 - 2022-05-23
Sîngerei, str. Basarabiei, 21
|
|
|
|
2003-06-23 - 2022-05-23
Bălţi, str. Independenţei, 30
|
|
|
|
2002-07-19 - 2023-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 69
|
|
|
|
2013-04-26 - 2022-05-27
Cantemir, Ţiganca
|
|
|
|
2002-04-09
Bălţi, str. Sorocii, 2
|
|
|
|
2011-05-05 - 2022-12-05
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Limanscaia, 34
|
|
|
|
2008-05-21 - 2022-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1992-11-23 - 2022-11-21
Bălţi, str. Bulgară, 71, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2007-05-23 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Işnovăţ, 13, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2001-06-12
Dubăsari, Cocieri
|
|
|
|
2014-04-10 - 2022-06-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 14/E, ap.(of.) 43
|
|
|
MAZUR ANNA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2000-05-15 - 2022-06-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vovinţeni, 1
|
|
|
|
1993-01-22 - 2022-06-20
Ştefan Vodă, Tudora
|
|
|
|
1995-05-22 - 2023-04-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 120
|
|
|
|
2009-06-16 - 2023-05-17
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 19
|
|
|
|
1999-08-24 - 2022-06-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2008-05-14
Bălţi, str. Saltîkov-Şcedrin, 60
|
|
|
|
2012-01-25 - 2023-01-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84, ap.(of.) 149
|
|
|
|
2014-04-22
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Mioriţa, 26/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2000-08-09 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 48/3, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2011-10-26
Bălţi, str. Locomotivelor, 1/1, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2000-11-08
Anenii Noi, Mereni, str. 1 Mai, 2
|
|
|
|
1997-05-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 73/75, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2012-12-28
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Ion Vodă, 30
|
|
|
|
2011-09-09 - 2022-07-25
Bălţi, str. Frunze M., 1, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2005-05-11 - 2022-08-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 36, ap.(of.) 140
|
|