|
|
1992-11-24
Bălţi, str. Decebal, 5/A
|
|
|
|
2005-07-19 - 2015-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-05-17 - 2011-08-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48
|
|
|
|
2001-03-02
Bălţi, str. Aerodromului, 3
|
|
|
|
1995-09-14 - 2010-06-15
Cimişlia, Mihailovca, str. Eminescu Mihai, 191
|
|
|
|
2003-03-10
Ialoveni, Bardar, str. Uzinelor, 26
|
|
|
|
2008-09-24 - 2021-03-16
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2000-01-26
Orhei, str. Gagarin Iu., 18
|
|
|
|
2003-09-30
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Dumbravei, 46
|
|
|
|
2009-12-16 - 2021-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 1/1, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2003-10-21
Ialoveni, Ulmu
|
|
|
|
1998-09-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 1
|
|
|
|
2000-04-06
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. 28 Iunie, 204
|
|
|
|
2007-07-02
Sîngerei, Cubolta
|
|
|
|
2014-11-07 - 2020-02-17
Bălţi, str. Sîngerei, 30
|
|
|
|
2003-11-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 608
|
|
|
|
2003-11-25 - 2008-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 7/1, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2003-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1
|
|
|
|
2003-04-23
Bălţi, str. Belinski V., 27
|
|
|
|
1995-02-25 - 2015-12-16
Sîngerei, str. Ştefan cel Mare, 6
|
|
|
|
2001-12-17
Bălţi, str. Damian L., 43
|
|
|
|
2003-11-20 - 2007-09-03
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 7/a
|
|
|
|
1999-12-28
Bălţi, str. Bulgară, 19/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1996-11-11 - 2004-03-16
Donduşeni, str. Iujnîi str-la, 5/1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-12-12
Orhei, Trebujeni
|
|
|
|
1999-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 15, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2013-01-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 12/1, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2004-03-15 - 2016-03-04
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
2004-04-14
Dubăsari, Cocieri, str. Livezilor, 2
|
|
|
|
2004-04-14
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 97, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2010-08-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 9/5, ap.(of.) 135
|
|
|
|
1993-04-14 - 2019-02-15
Sîngerei, str. Eminescu Mihai, 7
|
|
|
|
2012-05-10 - 2019-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/A
|
|
|
|
2004-03-09 - 2019-09-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 99, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2013-09-23 - 2019-09-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ioan Vodă Viteazul, 7, ap.(of.) 16
|
|