Другие развлекательные мероприятия
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-02-01 - 2015-06-30
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Lenin, 19 |
||
Administrator |
2015-03-03
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 88 |
||
Administrator |
2006-01-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 141 |
||
Administrator |
2004-06-09 - 2013-04-25
Făleşti, Obreja Nouă |
||
Lichidator Administrator |
2013-03-20 - 2018-11-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 42/F, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2005-01-03 - 2014-12-10
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator Lichidator |
2015-01-22
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 107 |
||
Administrator Lichidator |
2002-03-01 - 2021-12-28
Ialoveni, str. Prieteniei, 15, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-02-14 - 2019-09-10
Soroca, str. Costin Miron, 2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2004-08-12 - 2013-07-25
Leova, str. Şciusev A., 5 |
||
Administrator |
2004-01-17 - 2013-11-26
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2004-05-07 - 2015-07-01
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1999-09-29 - 2020-11-20
Anenii Noi, Varniţa, str. Tighina, 91 |
||
Administrator |
2004-08-09 - 2018-12-21
Floreşti, str. Victoriei bd., 11, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-07-06 - 2013-07-22
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
2004-02-12 - 2016-08-26
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Cotovschi, 33 |
||
Administrator |
2000-12-14 - 2017-04-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 146 |
||
Administrator |
2005-02-15 - 2016-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18, ap.(of.) 98 |
||
Administrator |
1999-08-26 - 2016-04-28
Anenii Noi, Beriozchi, str. Tineretului, 3/2 |
||
Administrator |
2005-05-10 - 2014-09-29
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2007-02-07 - 2018-11-14
Criuleni, Porumbeni |
||
Administrator |
2005-06-14 - 2016-03-11
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2005-07-07 - 2015-03-09
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2005-11-11 - 2015-07-02
Glodeni, Viişoara |
||
Administrator |
2005-12-21 - 2014-02-13
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
2000-08-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 224 |
||
Administrator |
1995-03-07 - 2021-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 64/1, ap.(of.) 107 |
||
Administrator |
2005-06-28 - 2014-01-16
Briceni, str. 28 Martie, 30 |
||
Administrator |
2005-01-26 - 2014-08-21
Soroca, str. Bucovinei, 4 |
||
Administrator |
2005-04-06 - 2020-02-13
Bălţi, str. Feroviarilor, 43 |
||
Administrator |
2005-05-12 - 2015-02-10
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lesnaia, 2 |
||
Administrator |
2006-03-27 - 2016-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cucorilor, 16/2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2006-06-14 - 2015-08-11
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 6, ap.(of.) 57,58 |
||
Administrator |
2006-08-21 - 2017-05-05
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
2013-04-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 33/3, ap.(of.) 45 |