Другие развлекательные мероприятия
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-05-05
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
2009-08-20
Donduşeni, Climăuţi |
||
Administrator |
2009-10-27
Briceni, Mărcăuţi |
||
Administrator |
2015-02-03 - 2020-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sfântul Petru, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-12-29
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
1995-09-26
Bălţi, str. 26 Martie 1944, 1 |
||
Administrator |
2002-11-20 - 2021-11-11
Edineţ, Brînzeni |
||
Administrator |
2014-08-06 - 2019-08-09
Leova, Tomaiul Nou |
||
Administrator |
2014-08-28 - 2020-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 5/1 |
||
Administrator |
2001-02-20 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Cotovschi, 1 |
||
Administrator |
1996-04-26 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolbuhin, 1 |
||
Administrator |
2005-11-04
mun. Chişinău, Cricova, str. Eminescu Mihai, 13 |
||
Administrator |
2013-07-25 - 2018-11-02
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1993-07-22 - 2016-03-22
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
2003-05-10 - 2016-03-24
Drochia, str. Burebista, 6/2, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2011-07-28
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 18 |
||
Administrator |
2001-02-12 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15, ap.(of.) 140 |
||
Administrator |
2004-07-12 - 2021-11-18
Teleneşti, str. Asachi Gh., 7 |
||
Administrator Lichidator |
2008-08-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Vişinilor, 22 |
||
Administrator Lichidator |
1996-05-13
Cahul, str. Nufărul Alb, 18 |
||
Administrator |
2012-07-19 - 2021-11-22
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
2014-06-16 - 2021-11-22
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 46 |
||
Administrator |
2014-03-27 - 2022-02-23
Ocniţa, Naslavcea |
||
Administrator |
2015-02-23 - 2021-11-24
Criuleni, str. Orăştie, 3 |
||
Administrator |
2009-06-08 - 2021-11-25
Anenii Noi, str. Zorile, 3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2011-03-28 - 2021-11-25
Dubăsari, Pîrîta |
||
Administrator |
1998-05-06 - 2018-02-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 7, ap.(of.) 7 |
||
Administrator Lichidator |
2007-01-02 - 2021-11-30
Glodeni, str. Decebal, 59, ap.(of.) 24 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2009-11-27 - 2021-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tăbăcăria Veche, 19/A |
||
Administrator |
2009-09-02 - 2019-08-13
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
2015-03-03 - 2016-10-13
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
2005-03-21 - 2021-11-18
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator Lichidator |
2006-12-26 - 2023-05-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5 |
||
Administrator |
2014-03-21 - 2022-02-25
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2015-01-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 36/1, ap.(of.) 138A |