|
|
1997-10-06 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/3, ap.(of.) 31
|
|
|
IOVU OLEG
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2000-12-18 - 2021-04-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 32
|
|
|
|
1997-08-01 - 2017-04-03
Căuşeni, str. Unirii, 10, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2012-09-11 - 2023-10-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2009-11-18 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2014-08-04 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski Vissarion, 2/A, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2010-02-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 4, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2009-01-27 - 2021-05-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/4, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2011-07-20 - 2021-05-13
Bălţi, str. Bulgară, 86, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2010-11-25 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 58, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2008-06-17
Bălţi, str. Sadoveanu M., 39
|
|
|
|
2011-01-26 - 2022-05-04
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
1997-01-28 - 2023-10-25
Cahul, str. Păcii, 10
|
|
|
|
2012-08-24 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 16/2, ap.(of.) 4A
|
|
|
|
2008-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/8, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2010-08-03 - 2021-06-15
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 17/A, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1994-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 1/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2000-12-29
Taraclia, str. Lenin, 153
|
|
|
|
1998-03-20 - 2021-06-25
mun. Chişinău, Vatra, str. Pruncul Ion, 2, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2000-09-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lăpuşneanu A., 2
|
|
|
|
2011-06-08 - 2022-05-24
Rîşcani, str. Maiakovski Vl., 5
|
|
|
|
2002-07-19 - 2023-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 69
|
|
|
|
2005-08-12 - 2024-05-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal, 139
|
|
|
|
2014-11-07 - 2023-11-18
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 102, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2007-05-23 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Işnovăţ, 13, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2014-05-30 - 2023-10-26
Bălţi, str. 1 Mai, 31, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2008-06-10 - 2022-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/1, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2013-02-04 - 2022-08-16
Rezina, str. Trandafirilor, 4, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2008-12-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/1
|
|
|
|
2000-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 4 A
|
|
|
|
2004-03-25 - 2021-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 9
|
|
|
|
1998-11-09 - 2022-07-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 170
|
|
|
|
2002-09-30 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2010-09-28 - 2022-07-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 37/1, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2012-12-28
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Ion Vodă, 30
|
|