|
|
2006-07-28 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 25, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2007-06-28 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hînceşti, 35
|
|
|
|
1998-05-28 - 2020-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 1106
|
|
|
|
2013-12-06 - 2019-10-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 100/1, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2012-03-01 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 11/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2007-07-16 - 2023-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 77
|
|
|
|
2001-09-13 - 2010-12-06
mun. Chişinău, Sîngera, str. Kogălniceanu Mihail, 12
|
|
|
|
2015-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 171/2, ap.(of.) et.6
|
|
|
|
2006-11-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 244
|
|
|
|
1992-03-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 192, ap.(of.) 1/1
|
|
|
|
2012-05-04 - 2019-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 72A
|
|
|
|
1992-08-20 - 2023-10-19
Rezina, str. Trandafirilor, 6/3, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1992-12-03 - 2019-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Timiş, 27B
|
|
|
|
2013-12-09 - 2022-03-23
Făleşti, Albineţul Vechi
|
|
|
|
2012-03-03 - 2020-02-24
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 310
|
|
|
|
2014-10-06 - 2022-03-23
Bălţi, str. Decebal, 130
|
|
|
|
2007-11-20 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2009-02-26 - 2023-10-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 18, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2001-06-04 - 2009-02-27
Căuşeni, str. Mitropolit Varlaam, 90
|
|
|
|
2011-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 62/4
|
|
|
|
1998-04-09 - 2006-03-13
Edineţ, str. 28 Iunie, 2
|
|
|
|
2002-06-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 12
|
|
|
|
2014-07-09 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 22/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2002-10-23 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 131, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2006-01-16 - 2021-03-22
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Frunze M., 39
|
|
|
|
2006-07-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59/1, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2011-07-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/6, ap.(of.) 81
|
|
|
|
2012-08-30
Hînceşti, Cărpineni, str. Alexandru cel Bun, 5
|
|
|
|
1998-08-28 - 2013-07-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 62/3, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1997-11-11 - 2024-05-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 21/1, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1999-12-20 - 2023-10-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Albişoara, 84/6
|
|
|
|
2012-02-07 - 2021-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
2013-03-29 - 2019-12-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 36, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1993-12-23
Leova, Filipeni
|
|
|
|
1992-04-21
Cimişlia, Gura Galbenei
|
|