|
|
2005-07-19 - 2015-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-05-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99
|
|
|
|
2000-10-09 - 2019-01-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 6
|
|
|
|
1992-10-08 - 2008-10-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 6, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2000-12-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 81
|
|
|
|
2013-08-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92
|
|
|
|
1998-01-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 5
|
|
|
|
2003-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 68
|
|
|
|
2003-03-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 102, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-03-31 - 2016-06-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
2003-04-03 - 2005-10-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 51/1, ap.(of.) 134
|
|
|
|
2011-03-30 - 2020-02-17
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2003-09-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 112
|
|
|
|
2003-10-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 4/1, ap.(of.) 372
|
|
|
|
2003-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mircea cel Bătrîn, 14/1, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2003-11-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 169/1
|
|
|
|
2003-11-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 12, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2004-02-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 97, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2004-04-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/3, ap.(of.) 80
|
|
|
|
1997-11-25 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 28
|
|
|
|
2004-02-06 - 2017-06-06
Cahul, Roşu
|
|
|
|
1992-06-30 - 2024-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 43
|
|
|
|
2007-07-18 - 2019-02-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
2012-05-10 - 2019-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/A
|
|
|
|
1998-07-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 61, ap.(of.) 236
|
|
|
|
2003-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 196, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-06-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţanu, 1
|
|
|
|
1993-09-03 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18, ap.(of.) 96
|
|
|
|
1998-10-05 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 10, ap.(of.) 63
|
|
|
|
1992-09-28 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 131, ap.(of.) 410
|
|
|
|
2003-04-01 - 2017-03-02
Bălţi, str. Ciarupin Ivan, 1
|
|
|
|
2009-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 10/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2001-01-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 202, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2006-09-12 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 3, ap.(of.) 317
|
|
|
|
1999-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 68
|
|