|
|
2012-06-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/3A, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2007-04-23 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 22, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2012-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2004-06-10
Glodeni, Sturzovca
|
|
|
|
2012-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 7
|
|
|
|
2006-07-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59/1, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2007-09-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Goga Octavian, 25
|
|
|
|
2012-03-27 - 2021-03-19
Bălţi, str. Puşkin A., 27, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2010-09-01 - 2020-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 20, ap.(of.) 109
|
|
|
|
2011-02-10 - 2020-12-18
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
2011-02-09 - 2020-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 30, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2013-02-18 - 2021-03-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Frumoasa, 64
|
|
|
|
2013-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 150/2, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2013-02-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 9, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2013-04-24 - 2019-12-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 9/A, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-08-29 - 2019-12-26
Şoldăneşti, str. Livezilor, 1
|
|
|
|
1992-09-25 - 2020-12-21
Floreşti, str. 31 August 1989, 42
|
|
|
|
2007-02-21
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
2006-02-21 - 2023-02-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65, ap.(of.) 400
|
|
|
|
2001-08-16 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 24, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2011-02-22 - 2022-11-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65
|
|
|
|
2001-08-23 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 40, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2011-01-14 - 2020-05-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28/8, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2012-03-07 - 2020-01-02
Glodeni, str. Coroban Vasile, 24
|
|
|
|
2013-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 47/5, ap.(of.) 49 B
|
|
|
|
1994-09-27
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
2012-03-15 - 2020-01-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2/3, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2014-05-20 - 2020-05-14
Sîngerei, str. Voiniţchi Eugen, 12, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-12-20 - 2015-12-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cuza-Vodă bd., 51, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1993-01-29
Edineţ, str. Independenţei, 33
|
|
|
|
2007-11-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61, ap.(of.) 1A
|
|
|
|
2014-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 4/6, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2014-02-14 - 2024-04-05
Ialoveni, str. Codru, 2
|
|
|
|
2015-01-27
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Şcolii, 92/B
|
|
|
|
2000-05-30 - 2020-01-16
Cahul, Bucuria
|
|