|
|
1992-12-21
Briceni, str. Eminescu Mihai, 71, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1998-04-07 - 2019-07-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 11
|
|
|
|
1992-12-23 - 2009-01-30
Donduşeni, str. Feroviarilor, 10/6
|
|
|
|
1992-08-21 - 2020-11-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 77/A
|
|
|
|
2014-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 88
|
|
|
|
2006-04-25 - 2024-03-06
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1993-01-27 - 2008-01-30
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 143, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1998-02-10 - 1999-02-16
Taraclia, Cairaclia
|
|
|
|
1995-05-24
Cimişlia, str. Stamati C., 13
|
|
|
|
2001-06-26 - 2008-02-08
Orhei, str. Lupu Vasile, 40, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2001-02-06 - 2020-02-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 73
|
|
|
|
2006-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 9/1, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2002-03-14 - 2012-02-27
Orhei, str. Lupu Vasile, 177/A, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2001-08-29 - 2007-08-16
Rezina, str. 1 Mai, 3
|
|
|
|
1992-11-26 - 2020-02-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/1, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2009-04-01
Hînceşti, Bobeica
|
|
|
|
1996-10-17 - 2007-07-10
Drochia, str. 31 August, 1/B
|
|
|
|
2003-02-10
Soroca, str. Soltuz N., 4, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2013-05-02 - 2019-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 47, ap.(of.) 115
|
|
|
|
2007-12-12 - 2019-07-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 63/1, ap.(of.) 128
|
|
|
|
1993-04-29 - 2000-05-30
Ungheni, Chirileni
|
|
|
|
2010-12-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9
|
|
|
|
2009-06-25 - 2021-02-24
Hînceşti, str. Chişinăului, 12, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2005-08-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 191
|
|
|
|
2010-07-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 5/3, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1999-09-09 - 2018-04-10
Cantemir, Porumbeşti
|
|
|
|
2001-08-08
Ungheni, str. Naţională, 27, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1994-11-04
Taraclia, str. Lenin, 145
|
|
|
|
2010-04-27
Orhei, str. 31 August, 9
|
|
|
|
2008-07-18 - 2020-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/3, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2007-03-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 41, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1993-04-15 - 2000-06-28
Făleşti, Pietrosu
|
|
|
|
1993-09-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 51, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2013-02-27
mun. Chişinău, Vatra, str. Feroviarilor, 13, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-02-02
mun. Chişinău, Băcioi, str. Uzinelor, 9, ap.(of.) 34
|
|