|
|
2013-06-24 - 2014-08-05
Bălţi, str. Arbore Z., 55
|
|
|
|
1996-01-11 - 2005-09-21
Călăraşi, Pituşca
|
|
|
|
1998-10-21 - 2017-12-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 81A, ap.(of.) 326
|
|
|
|
1993-07-11 - 2005-09-19
Călăraşi, Pituşca
|
|
|
|
2002-11-08 - 2020-11-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 8
|
|
|
|
2001-12-10 - 2020-09-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/6, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2001-09-17 - 2020-09-30
mun. Chişinău, Truşeni, str. Madan Gheorghe, 23
|
|
|
|
1997-09-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15/1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2002-04-23 - 2021-02-03
Călăraşi, str. Halippa P., 35
|
|
|
|
1999-03-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 17, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2011-03-15 - 2012-12-12
mun. Chişinău, Truşeni, str. Ureche Gr., 24
|
|
|
|
1999-11-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2, ap.(of.) 175
|
|
|
|
2000-09-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/9, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-11-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 8/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2014-08-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 194
|
|
|
|
2009-02-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1992-12-31
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 18
|
|
|
|
2014-03-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 44, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2002-02-25
Ialoveni, Dănceni
|
|
|
|
2002-07-29
Criuleni, str. 31 August 1989, 116
|
|
|
|
2008-07-22 - 2021-02-03
mun. Chişinău, Vatra, str. Eminescu Mihai, 21/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2015-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 21/2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1997-12-01 - 2018-01-02
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Zăvoiului, 1
|
|
|
|
2008-08-12 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 17, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2013-12-11 - 2021-09-22
Briceni, Pererita
|
|
|
|
2010-12-13
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 8/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2000-04-19 - 2010-08-26
Cahul, Roşu
|
|
|
|
2000-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 19
|
|
|
|
2010-08-06 - 2018-12-04
Bălţi, str. Stere C., 20
|
|
|
|
2001-07-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 14, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2008-12-12 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92/1, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2008-12-19 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 59, ap.(of.) 141
|
|
|
|
2001-12-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 16/2, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2000-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 20, ap.(of.) 112
|
|
|
|
2002-02-25
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 40
|
|