|
|
2008-06-20 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2/5, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2011-12-09 - 2020-01-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 15, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2010-03-12 - 2020-05-14
Străşeni, Romăneşti, str. Uzinelor, 26, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2010-06-08 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 6/1, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2010-09-21 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 9, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2010-09-24 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15/1, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2010-11-24 - 2020-05-14
Făleşti, str. Stamati C., 1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-03-19
mun. Chişinău, Codru, str. Gohberg Aba, 2, ap.(of.) 102
|
|
|
|
2007-12-26 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 25, ap.(of.) 165
|
|
|
|
1993-01-29
Edineţ, str. Independenţei, 33
|
|
|
|
2007-11-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61, ap.(of.) 1A
|
|
|
|
1998-02-20 - 2021-03-25
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 40
|
|
|
|
2011-05-23 - 2020-01-15
Ialoveni, str. Zarzăr Veniamin, 59
|
|
|
|
2003-07-15 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 50, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2014-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 4/6, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2010-02-25 - 2020-01-15
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 10, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2011-10-18
Nisporeni, str. Haiducilor, 11
|
|
|
|
2008-02-01 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 23
|
|
|
|
2014-02-14 - 2024-04-05
Ialoveni, str. Codru, 2
|
|
|
|
2015-01-27
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Şcolii, 92/B
|
|
|
|
2002-12-19 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Tăbăcăria Nouă, 34
|
|
|
|
2005-09-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2004-02-10 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 4/1, ap.(of.) căm
|
|
|
|
1997-08-19 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 20, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2008-05-16 - 2020-03-02
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August, 5, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2011-02-03 - 2024-04-05
Sîngerei, str. Tineretului, 52
|
|
|
|
2004-11-04 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 19, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2000-05-12 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 10/1
|
|
|
|
2004-12-16 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
2008-02-25 - 2022-04-05
Ştefan Vodă, Antoneşti, str. Marx Karl, 25
|
|
|
|
2014-05-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 2/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2008-05-19 - 2020-05-15
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2005-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11/8
|
|
|
|
2015-03-04 - 2022-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 18, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2010-06-02 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
|
|