|
|
2008-10-24 - 2018-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 63
|
|
|
|
2009-08-26 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 198
|
|
|
|
2001-01-16 - 2019-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţanu, 5, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2006-04-18 - 2023-01-20
Cantemir, str. Trandafirilor, 6, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1996-02-16 - 2019-03-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 13/1, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2008-04-29 - 2022-03-21
Bălţi, str. Hotin, 24, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-09-12 - 2022-03-21
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 3
|
|
|
|
2012-12-18 - 2021-03-18
Străşeni, Negreşti
|
|
|
|
2011-12-08 - 2019-03-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2014-01-21 - 2021-03-18
mun. Chişinău, Budeşti, str. Traian, 2
|
|
|
|
1994-06-08 - 2019-03-19
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3
|
|
|
|
2002-02-20 - 2016-07-04
Bălţi, str. Polzunov Ivan str-la, 11
|
|
|
|
2007-02-16 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pruncul I. str-la, 4/1
|
|
|
|
2001-08-20 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6/3, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2012-04-05 - 2019-03-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Glavan Boris, 21
|
|
|
|
2007-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Viteazul Mihai, 3
|
|
|
|
2009-05-21 - 2020-12-09
Floreşti, Mărculeşti
|
|
|
|
2008-04-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, ap.(of.) 215
|
|
|
|
2012-05-16 - 2020-02-18
Ungheni, Boghenii Noi
|
|
|
|
2009-02-05 - 2022-11-17
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2008-02-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cărbunari, 1
|
|
|
|
2001-08-22 - 2020-01-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/4, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2013-03-29 - 2019-09-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 109/3, ap.(of.) 90
|
|
|
|
1998-06-03 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 63, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2003-03-03 - 2019-10-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/4, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2006-03-30 - 2019-10-03
mun. Chişinău, Băcioi, str. Independenţei, 72
|
|
|
|
2010-12-29 - 2019-10-03
Anenii Noi, str. Gagarin Iu., 40
|
|
|
|
2002-03-26 - 2024-01-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 42, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2005-11-17 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/8, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2005-01-19 - 2009-04-23
Donduşeni, str. Frunze M., 136
|
|
|
|
2004-04-21
Criuleni, Coşerniţa
|
|
|
|
2009-12-02 - 2019-10-04
Bender, str. Severnîi, 31, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2009-12-01 - 2019-10-04
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2005-10-10 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 23
|
|
|
|
1999-08-20 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57/1, ap.(of.) 212
|
|