Деловая и управленческая деятельность
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-04-07 - 2013-09-10
Bălţi, str. Aerodromului, 14/A |
||
Administrator |
2011-05-18 - 2017-02-24
Sîngerei, str. Cantemir D., 58 |
||
Administrator |
2011-06-24 - 2015-12-17
Bălţi, str. Arbore Zamfir str-la, 76, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2011-08-02 - 2013-12-26
Bălţi, str. Bulgară, 130, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2013-10-21
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
2011-09-23 - 2016-03-14
Sîngerei, Drăgăneşti |
||
Administrator |
2011-09-30 - 2014-12-20
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2011-11-03 - 2014-12-01
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2011-12-26 - 2013-10-02
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 149 |
||
Administrator |
2011-12-26 - 2013-04-09
Taraclia, Tvardiţa, str. Lazo S., 118 |
||
Administrator |
2011-04-05 - 2015-01-12
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 104, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2011-05-19 - 2013-12-03
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2013-12-04
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
2011-09-23 - 2013-04-04
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2011-10-07 - 2014-10-03
Cimişlia, Mereni |
||
Administrator |
2011-12-12 - 2014-05-12
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2011-12-21 - 2014-07-02
Basarabeasca, Sadaclia |
||
Administrator |
2011-12-27 - 2013-04-24
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2011-02-07 - 2013-11-05
Orhei, Vîşcăuţi |
||
Administrator |
2011-02-25 - 2013-10-18
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2011-04-11 - 2013-04-17
Orhei, Zahoreni |
||
Administrator |
2011-04-29 - 2016-09-16
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator |
2011-06-30 - 2013-07-05
Teleneşti, str. Ion Vodă, 13, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2011-08-23 - 2013-11-26
Orhei, str. Brâncuşi C., 22 |
||
Administrator |
2011-09-08 - 2014-10-28
Orhei, Furceni |
||
Administrator |
2011-12-08 - 2014-08-15
Orhei, str. Unirii, 120 |
||
Administrator |
2011-12-20 - 2013-12-23
Rezina, Cuizăuca |
||
Administrator |
2011-02-25 - 2014-10-23
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2011-12-19 - 2016-03-21
Soroca, str. Stroescu V., 60 |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2016-12-22
Căuşeni, Căinari, str. Doina, 6 |
||
Administrator |
2011-10-18 - 2016-12-27
Căuşeni, Sălcuţa, str. Mateevici A., 51 |
||
Administrator |
1997-07-03
Străşeni, str. Mateevici A., 16 |
||
Administrator |
2011-01-31 - 2017-03-27
Nisporeni, str. Industrială, 11/B, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2011-02-01 - 2015-02-27
Ungheni, Măgurele |
||
Administrator |
2015-02-12 - 2019-05-31
Hînceşti, str. Chişinău, 14B |