|
|
2008-01-28 - 2011-05-17
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii str-la 1, 3A
|
|
|
|
2008-01-09 - 2019-08-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 39/2, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2012-12-03 - 2018-06-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 8, ap.(of.) 504
|
|
|
|
2009-10-16 - 2018-06-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/2, ap.(of.) 165
|
|
|
|
2003-10-16 - 2020-10-28
Cahul, Baurci-Moldoveni
|
|
|
|
2004-05-14 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184, ap.(of.) 136
|
|
|
|
1992-12-28 - 2017-02-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 105
|
|
|
|
1999-09-16 - 2021-12-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Stejarului, 24
|
|
|
|
2011-06-10 - 2021-12-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/3, ap.(of.) 186
|
|
|
|
2009-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 79/1
|
|
|
|
2014-02-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Anestiade N., 6, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1996-07-24 - 2020-01-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 130/1, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2015-02-23 - 2018-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/5, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2008-05-26 - 2020-10-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/4, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2008-06-18 - 2020-10-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4
|
|
|
|
2012-03-01
Bălţi, str. Franco I., 48
|
|
|
VOLOH OXANA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1994-03-28
Bălţi, str. Hotin, 24, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-03-29 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 17/1, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2000-06-14
Ungheni, str. Decebal, 3, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2013-02-22 - 2020-10-28
Orhei, str. Eliberării, 43
|
|
|
|
2013-03-11 - 2023-01-16
Criuleni, Bălţata
|
|
|
|
2008-10-31 - 2019-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/4, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2010-04-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 21, ap.(of.) 122
|
|
|
|
2013-06-05 - 2018-11-08
Hînceşti, Sofia
|
|
|
|
2014-08-07
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Polevaia, 32
|
|
|
|
2012-02-16 - 2018-11-08
Sîngerei, Pepeni
|
|
|
|
1992-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hînceşti, 2
|
|
|
|
2010-11-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bariera Orhei, 3/V, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2005-07-14 - 2012-09-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 96/A, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2005-04-25 - 2012-11-26
Făleşti, Scumpia
|
|
|
|
2014-01-27 - 2018-12-21
Ialoveni, Ulmu
|
|
|
|
2006-09-21 - 2012-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/7, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2004-06-01 - 2007-12-03
Soroca, str. Bretela de circulaţie, 8
|
|
|
|
2007-10-22 - 2012-07-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 3, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2007-12-04 - 2012-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nistor Ion, 28/1B, ap.(of.) 20
|
|