|
|
1992-07-24 - 2018-10-12
Taraclia, Vinogradovca, str. Suvorov A.
|
|
|
|
2008-06-09 - 2018-10-12
Străşeni, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 12
|
|
|
|
2002-02-19
Străşeni, str. Orhei, 38B
|
|
|
|
2011-02-23 - 2018-12-20
Orhei, str. Russo Alecu, 32
|
|
|
|
2009-11-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Galaţi, 17
|
|
|
|
2014-01-03
Edineţ, str. Independenţei, 88, ap.(of.) 216
|
|
|
|
2014-10-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2013-10-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2014-11-14 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2014-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2011-11-30 - 2018-04-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2014-10-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2014-03-21 - 2014-12-08
Făleşti, Ilenuţa
|
|
|
|
2014-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 21, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2010-02-03 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 245
|
|
|
|
2010-02-09 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Odesa str-la 6, 4
|
|
|
|
2008-07-31 - 2019-08-22
Floreşti, Mărculeşti, str. Ştefan cel Mare, 17
|
|
|
|
2010-05-13 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 25
|
|
|
|
2011-05-23 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 32/B, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2015-02-25 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2000-08-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 9/1
|
|
|
|
2003-03-17
Soroca, str. Popovici Anatol, 8, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2007-11-23 - 2018-10-11
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
2011-06-30 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 5, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2011-09-06 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 59/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-11-08 - 2019-08-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2004-02-24 - 2008-11-11
Hînceşti, Pogăneşti
|
|
|
|
2004-09-09 - 2018-02-09
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1999-08-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
2004-12-28 - 2015-09-30
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2011-01-10 - 2020-10-26
mun. Chişinău, Sîngera, str. Zadnipru P., 20
|
|
|
|
2011-02-04 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/3, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2011-03-02 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 57
|
|
|
|
2014-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 30/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2006-06-12 - 2018-11-06
Ştefan Vodă, str. Livezilor, 128
|
|