|
|
2001-08-22 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 17/F
|
|
|
|
2002-03-18 - 2020-02-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 4, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2004-07-06 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 15/2, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2014-07-25 - 2020-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34/2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2008-02-08
Donduşeni, str. Florilor, 89
|
|
|
|
2002-08-06 - 2011-09-05
Cimişlia, str. Rareş Petru, 51
|
|
|
|
2005-04-22 - 2021-11-18
Bălţi, str. Bulgară, 28, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-11-07 - 2020-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/2, ap.(of.) CĂMIN
|
|
|
|
2005-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 9/1
|
|
|
|
2005-01-28 - 2019-08-09
Edineţ, str. Sfîntul Vasile, 30
|
|
|
|
2011-01-27 - 2021-11-19
Străşeni, Romăneşti, str. Şcolii
|
|
|
|
2014-03-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării str-la 2, 7, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2014-03-03 - 2018-06-20
Sîngerei, str. Mioriţa, 16
|
|
|
|
2013-01-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/2
|
|
|
|
2002-09-11 - 2021-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2, ap.(of.) 167
|
|
|
|
2004-04-22 - 2020-10-22
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 33, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2010-05-05 - 2018-02-21
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 1, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2009-10-21 - 2021-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 28, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2003-11-07 - 2019-08-06
Ungheni, Petreşti
|
|
|
|
2005-11-22 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2005-09-22 - 2021-11-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106/4, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2014-02-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 71
|
|
|
|
2007-02-28 - 2021-11-23
Anenii Noi, Hîrbovăţ
|
|
|
|
2015-02-25 - 2021-11-23
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
2000-11-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 17/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2007-10-03 - 2021-11-19
Soroca, str. Viilor, 13, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2013-03-18 - 2021-11-16
Soroca, Hristici
|
|
|
|
2008-09-04 - 2021-11-24
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
2014-03-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 45
|
|
|
|
2009-09-21 - 2021-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 1/B, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2009-11-19 - 2021-03-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1/2, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2011-08-18
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Păcii, 19
|
|
|
|
2010-09-02 - 2021-11-25
Ialoveni, str. Hotinului, 7
|
|
|
|
2002-11-06 - 2018-02-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 31, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2008-03-21
Edineţ, str. Vieru Igor, 2
|
|