|
|
1995-09-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 62
|
|
|
|
2008-11-07 - 2016-06-08
Donduşeni, Cernoleuca
|
|
|
|
2005-09-16
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Ştefan cel Mare, 37
|
|
|
|
2001-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206, ap.(of.) 121
|
|
|
|
2002-11-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 3/2, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1992-07-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 150
|
|
|
|
2001-02-22 - 2009-07-06
Rezina, str. Păcii, 75, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2000-05-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 51
|
|
|
|
2002-12-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 81
|
|
|
|
1999-06-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 77
|
|
|
|
2001-09-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 9/1, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2004-11-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 12, ap.(of.) 1A
|
|
|
|
1998-05-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 21/2, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2011-09-26 - 2023-01-18
Anenii Noi, Maximovca
|
|
|
|
1999-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 26, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2002-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 201
|
|
|
|
1999-11-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Dosoftei, 118
|
|
|
|
2012-10-26
Anenii Noi, Varniţa, str. Puşkin A., 9
|
|
|
|
2002-06-11
mun. Chişinău, Sîngera, str. Vîlcele, 1
|
|
|
|
1997-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 6
|
|
|
|
2014-02-27 - 2018-04-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1, ap.(of.) 184
|
|
|
|
2000-10-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1
|
|
|
|
2002-09-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 6/3, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1998-03-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 16
|
|
|
|
2006-10-13
Ungheni, Floreni
|
|
|
|
2002-12-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 21/3
|
|
|
|
2002-02-01 - 2005-12-08
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2002-12-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 31, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2013-11-28
Cantemir, str. Glavan Boris, 62
|
|
|
|
2002-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 10/2, ap.(of.) 110
|
|
|
|
2002-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 53
|
|
|
|
1994-06-14 - 2020-02-04
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gandi I., 1
|
|
|
|
2002-12-16 - 2008-09-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 21, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2002-04-11 - 2008-11-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 16/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1999-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Damian L., 74
|
|