|
|
2005-07-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zaikin Ivan, 60
|
|
|
|
1992-06-30 - 2023-03-01
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 105, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1998-12-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22, ap.(of.) 219
|
|
|
|
2006-05-29
mun. Chişinău, Băcioi, str. Uzinei, 9, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2014-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hâncu Iacob, 8, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2010-12-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 145, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2010-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
2011-02-11
mun. Chişinău, Cricova, str. Luceafărul, 9
|
|
|
|
2010-06-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 8, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2003-04-21 - 2022-12-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2, ap.(of.) 219
|
|
|
|
2014-07-09 - 2023-08-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/6
|
|
|
|
2004-08-17 - 2022-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 24, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2011-12-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 2, ap.(of.) 81
|
|
|
|
2009-01-20 - 2023-03-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 12/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1996-07-11 - 2017-02-24
Glodeni, str. Presei, 3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1993-11-03 - 2023-04-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 69
|
|
|
|
2014-04-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Renaşterii Naţionale bd., 12
|
|
|
|
2006-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/5, ap.(of.) 214
|
|
|
|
1993-06-24
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare, 2/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2003-11-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 9, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-05-16 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 53
|
|
|
|
1993-03-04 - 2023-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev Vasili, 2/3, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1992-06-18 - 2023-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 9/2
|
|
|
|
1995-02-28 - 2023-04-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/2, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1999-12-28 - 2023-04-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 36, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-07-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/1
|
|
|
|
1996-11-29 - 2024-05-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 18, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2013-08-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 58, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2014-09-19 - 2024-07-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 98/1, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2010-02-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 7
|
|
|
|
2010-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 22
|
|
|
|
2007-08-17 - 2023-05-30
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 40, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1994-09-23
Anenii Noi, Salcia
|
|
|
|
1995-07-21 - 2024-02-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/1, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2013-11-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15, ap.(of.) 73
|
|