|
|
2005-11-11 - 2015-12-16
Orhei, str. Glavan Boris, 11, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2014-10-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2004-01-27 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 6/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2013-07-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 86
|
|
|
|
2013-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Floreşti, 38
|
|
|
|
2014-03-13
Sîngerei, Bălăşeşti
|
|
|
|
2014-04-22
Cantemir, Flocoasa
|
|
|
|
2014-10-10 - 2016-09-15
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 195
|
|
|
|
2010-02-09 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Odesa str-la 6, 4
|
|
|
|
2008-12-09 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 15, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2012-01-25 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 2/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2011-12-19
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 18
|
|
|
|
2013-09-04 - 2016-05-06
Cahul, Cotihana
|
|
|
|
2015-02-13 - 2021-03-10
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici Alexei, 59/a
|
|
|
|
2012-09-12
Străşeni, Zubreşti
|
|
|
|
2012-10-30
Glodeni, Petrunea
|
|
|
|
2006-11-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 41
|
|
|
|
2008-03-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 132, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2009-04-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 190/2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2014-10-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cucorilor, 12, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2005-09-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 20, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2009-07-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14/6, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2009-10-08 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 62
|
|
|
|
2003-09-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/4/A, ap.(of.) 117
|
|
|
|
2004-10-08 - 2008-10-28
Cahul, str. Negruzzi C., 123, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2008-01-28 - 2011-05-17
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii str-la 1, 3A
|
|
|
|
2004-06-04 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 90, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2009-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 79/1
|
|
|
|
2013-07-08 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 50/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2002-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 69, ap.(of.) 16
|
|
|
VOLOH OXANA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1994-03-28
Bălţi, str. Hotin, 24, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-05-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 54
|
|
|
|
2013-10-25
Bălţi, str. Krîlov Ivan, 26, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2014-01-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 11, ap.(of.) 2A
|
|
|
|
2007-06-12 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 38
|
|