|
|
1995-12-01
Şoldăneşti, str. Victoriei, 16
|
|
|
|
2008-07-04 - 2021-05-20
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 5
|
|
|
|
1996-11-14 - 2023-10-16
Orhei, str. Inculeţ Ion, 5
|
|
|
|
1996-04-29 - 2021-05-20
Orhei, Susleni
|
|
|
|
1997-11-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 30
|
|
|
|
1993-01-28 - 2002-07-08
Cahul, str. Spirin V., 100, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2012-10-15 - 2021-05-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Mateevici A., 12
|
|
|
|
1996-03-19 - 2022-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 10, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1997-11-19 - 2022-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2010-01-28 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Calea Basarabiei, 30/2
|
|
|
|
1996-03-13 - 2021-05-25
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Mira, 3
|
|
|
|
1994-10-05 - 2022-05-06
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1994-09-06 - 2021-05-25
Cahul, Brînza
|
|
|
|
1996-10-23 - 2021-05-25
Taraclia, str. Octombrie, 1
|
|
|
|
1994-11-22 - 2022-05-10
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
BARCARI INA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-02-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 3, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1994-03-16 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 34
|
|
|
|
1992-04-20
Orhei, Vîprova
|
|
|
|
2008-02-01
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
1995-07-31 - 2021-05-28
Taraclia, Cairaclia, str. Pervomaiscaia, 16
|
|
|
|
1996-03-06 - 2021-05-28
Taraclia, str. Voroşilov, 70
|
|
|
|
1993-07-07
Ungheni, str. Naţională, 14
|
|
|
|
1996-02-15 - 2024-07-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 170
|
|
|
|
1996-02-02 - 2021-05-31
Taraclia, str. Cotovschi str-la, 7/4
|
|
|
|
2000-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 798, ap.(of.) 64
|
|
|
|
1994-11-28 - 2021-06-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 6, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1996-02-16 - 2021-06-01
Străşeni, Cojuşna, str. Viteazul Mihai, 121
|
|
|
|
2014-10-20 - 2021-06-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 1
|
|
|
|
1996-05-28 - 2021-06-02
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Ştefan cel Mare, 80
|
|
|
|
1997-06-03 - 2021-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18, ap.(of.) 90
|
|
|
|
1995-11-30 - 2021-06-01
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
2009-09-14
Orhei, Bieşti
|
|
|
|
1999-05-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9
|
|
|
|
1998-09-28 - 2021-06-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/3, ap.(of.) B20
|
|
|
|
1997-05-20 - 2021-06-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 51/3, ap.(of.) 86
|
|