Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-01-22
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
1998-02-09
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
1998-02-18
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator |
1998-03-17
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
1999-03-30
Taraclia, str. Sadovaia, 86 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1994-11-03 - 2005-12-20
Basarabeasca, str. Tolstoi L., 76 |
||
Administrator |
1998-06-05
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Administrator |
1995-12-28 - 2006-02-10
Rezina, str. 27 August, 10, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1998-07-14
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1998-08-03
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
1992-03-17
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 9, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1993-03-22 - 2020-02-26
Căuşeni, str. Tighina, 1 |
||
Administrator |
1995-11-17 - 2006-08-15
Basarabeasca, str. Octombrie, 95 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-04-22 - 2005-11-17
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 8 |
||
Administrator |
1994-12-16 - 2020-04-16
Basarabeasca, str. Sovhozului, 34 |
||
Administrator |
1994-10-17 - 2020-05-29
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gagarin Iu., 56 |
||
Administrator |
1998-02-12 - 2021-04-02
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 34 |
||
Administrator Lichidator |
1998-04-01 - 2006-01-20
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
2007-09-06
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 47 |
||
Administrator Lichidator |
1994-06-10 - 2024-04-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 10, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2006-08-28 - 2015-05-21
Orhei, str. Meşterul Manole, 14 |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2011-03-15
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1994-05-23 - 2012-07-18
Călăraşi, Bahmut |
||
Administrator |
1994-09-28 - 2012-07-20
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
1992-12-09 - 2012-07-23
Călăraşi, str. Eminescu Mihai |
||
Administrator |
1993-12-10 - 2012-07-24
Călăraşi, Rădeni |
||
Administrator |
1997-06-26 - 2012-08-28
Leova, str. Soltîs Ion, 28 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
2001-02-05 - 2012-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 23 |
||
Administrator |
2008-10-01
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 1 |
||
Administrator |
2009-06-02 - 2012-08-02
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1995-01-05 - 2012-09-11
Orhei, str. Lupu Vasile, 36 |
||
Administrator |
1996-04-29 - 2012-12-04
Teleneşti, str. Boţu Pavel, 32 |
||
Administrator |
2005-11-21
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 38, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2012-01-17 - 2015-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/9, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1996-05-21 - 2012-11-14
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 18 |