Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2010-09-21 - 2020-05-28
Rezina, str. Pirogov N., 2, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1997-04-21
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 39 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1996-03-18 - 2005-10-06
Basarabeasca, str. 40 ani Biruinţei, 8 |
||
Administrator |
2002-02-11 - 2004-05-12
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 4, ap.(of.) 52 |
||
Lichidator Administrator |
1995-11-15 - 2021-04-01
Cantemir, str. Glavan Boris, 11 |
||
Administrator |
2009-02-24 - 2020-06-01
mun. Chişinău, Cricova, str. Tineretului, 32, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1996-03-11
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1996-02-28
Hînceşti, Corneşti |
||
Administrator |
1996-06-14
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator |
1996-06-19
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2000-04-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 11, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1996-12-04
Hînceşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1996-12-13
Basarabeasca, Abaclia |
||
1995-10-30 - 2020-06-03
Străşeni, str. Chişinăului, 45/2 |
|||
Administrator |
1997-02-06
Taraclia, Vinogradovca |
||
Administrator |
1994-03-31 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1997-03-21
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
1997-06-04 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 1, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
1997-04-21
Leova, Orac |
||
Administrator |
1997-05-26 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65 |
||
Administrator |
1998-01-05
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator Lichidator |
1998-10-06 - 2012-03-28
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2019-12-09
Bălţi, str. Mureşanu Andrei str-la, 22 |
||
Lichidator Administrator |
2000-02-22 - 2019-06-12
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Lazo S., 35 |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2020-04-03
Orhei, str. Lupu Vasile, 5, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1997-07-21
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
1992-12-29 - 2019-11-08
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Ştefan cel Mare, 32 |
||
Administrator |
1995-02-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 31/2, ap.(of.) 49 |
||
Administrator Lichidator |
1992-09-24 - 2014-11-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/4, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1997-09-16
Anenii Noi, Albiniţa |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2009-11-18
Cimişlia, str. Decebal, 8, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-04-24
Orhei, Neculăieuca |
||
Administrator |
1997-11-11
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
1997-12-01
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
1997-07-28
Dubăsari, Ustia |