Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-01-05 - 2022-11-15
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Mira, 36 |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2020-02-26
Dubăsari, str. Dzerjinski, 79/A |
||
Administrator |
2009-10-06 - 2020-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Halippa P., 2 |
||
Administrator |
2001-09-03 - 2019-12-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9/A, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2010-08-10 - 2020-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei str-la 3, 15 |
||
Administrator |
1995-05-18 - 2019-12-23
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1996-09-04 - 2019-12-24
Anenii Noi, Todireşti |
||
Administrator |
2006-05-22 - 2022-03-30
Hînceşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 2/A |
||
Administrator |
1992-12-11
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
1996-06-03 - 2021-03-22
Leova, Orac |
||
Administrator |
1993-11-04 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 116 |
||
Administrator |
2011-06-30 - 2022-03-30
Drochia, str. Sfatul Ţării, 24/B, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
2008-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 389 |
||
Administrator |
1993-04-22
Dubăsari, Molovata Nouă |
||
Administrator |
1996-09-09 - 2024-04-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 134 |
||
Administrator |
1993-02-26 - 2024-04-20
mun. Chişinău, Băcioi, str. Ţăranilor |
||
Administrator |
1993-11-18 - 2024-04-20
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
1995-01-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Donici A., 12 |
||
Administrator |
2010-11-19
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1995-11-30 - 2019-12-31
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1996-04-12 - 2019-12-23
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2019-12-31
Hînceşti, str. 31 August, 5, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-02-16 - 2020-01-02
Leova, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1996-05-07 - 2015-11-17
Leova, Iargara, str. Negruzzi C., 41 |
||
Administrator |
1995-09-19 - 2015-11-13
Hînceşti, str. Chişinăului, 12, ap.(of.) 21 |
||
Lichidator Administrator |
2011-05-11
Rezina, Boşerniţa |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2020-01-02
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 9/2, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1996-03-14 - 2020-01-02
Ungheni, Blindeşti |
||
Administrator |
1997-01-27
Orhei, str. Lupu Vasile, 5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-01-28 - 2020-01-02
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2020-01-02
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1993-12-28 - 2020-01-02
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
1993-11-19
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1993-07-26
Basarabeasca, Abaclia |
||
Lichidator Administrator |
2009-08-04 - 2021-03-25
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 43 |