Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-04-25 - 2019-06-14
mun. Chişinău, Sîngera, str. Suveranităţii, 3 |
||
Administrator |
1996-12-26 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 28/4, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2001-09-21 - 2022-03-16
Leova, Sărăteni |
||
Administrator Lichidator |
2006-05-04 - 2019-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lisabona, 7, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2008-02-16
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 24, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2019-02-27
Orhei, str. Viteazul Mihai, 2/A |
||
Administrator |
2003-10-10 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 788, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1994-05-11 - 2019-08-07
Anenii Noi, Puhăceni |
||
Administrator |
1995-05-24 - 2019-02-28
Orhei, str. 1 Mai, 57, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2000-01-28 - 2019-03-01
Cahul, str. Koţiubinski Mihailo, 12 |
||
Administrator |
2014-10-29 - 2019-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Banatului, 103 |
||
Administrator |
1998-02-18 - 2019-03-01
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
1995-03-22
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 9 |
||
Lichidator Administrator |
2008-02-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/1, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
1993-07-06 - 2019-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Văleni, 18 |
||
Administrator |
1995-11-01 - 2017-05-05
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2002-02-01 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 26/2, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1999-02-18 - 2019-07-24
Străşeni, Ghelăuza |
||
Administrator |
1996-04-03 - 2019-03-05
Teleneşti, str. Vladimirescu Tudor, 2 |
||
Administrator |
2012-05-30 - 2019-03-05
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2013-11-13 - 2019-03-05
Orhei, str. Dacilor, 16 |
||
Administrator |
1995-10-16 - 2017-05-03
Ialoveni, Costeşti |
||
Lichidator Administrator |
2002-04-03 - 2019-03-06
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator Lichidator |
2006-09-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 101/4 |
||
Administrator |
1995-07-07 - 2019-06-12
Făleşti, str. Moldovei, 2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2019-07-10
Rîşcani, str. Izvoarelor, 3 |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2017-03-20
Orhei, str. Susleni, 28 |
||
Administrator |
1995-04-20 - 2017-04-21
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1994-10-24 - 2019-03-06
Bălţi, str. Greciko, 8, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1995-03-13 - 2019-03-06
Rîşcani, Hiliuţi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-03-01 - 2019-07-23
Bălţi, str. 31 August, 25/G |
||
Administrator |
1993-03-12 - 2020-02-18
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2005-10-06 - 2022-10-11
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 75 |
||
Administrator |
1995-10-10 - 2019-05-21
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1993-11-05 - 2019-03-07
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 10, ap.(of.) 18 |