Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-06-04 - 2015-11-30
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
2003-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 29/2 |
||
Administrator |
1994-12-23 - 2020-02-17
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2020-02-17
Făleşti, str. Moldovei, 14, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1993-12-29 - 2015-09-04
Sîngerei, str. Independenţei, 104, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1998-07-06 - 2015-08-12
Cahul, str. Puşkin A., 110 |
||
Administrator |
1994-11-23 - 2020-02-17
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1995-06-01 - 2015-08-17
Taraclia, str. Lesnaia, 6, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
1993-02-18 - 2015-09-14
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 141, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1997-05-27 - 2015-10-01
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
1995-04-06 - 2015-10-22
Cahul, Burlăceni, str. Lenin, 91 |
||
2001-11-07 - 2010-05-19
Orhei, str. Frunze str-la, 34 |
|||
Administrator |
2009-12-08
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1993-11-09 - 2015-11-19
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
2001-03-26 - 2015-11-27
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 131, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2001-06-26 - 2015-06-16
Edineţ, str. Independenţei, 82 |
||
Administrator |
1994-11-16 - 2015-06-26
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1994-11-17 - 2015-07-13
Edineţ, str. Lazo S., 80 |
||
Administrator |
1995-11-22 - 2015-07-13
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 6, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-12-02 - 2015-07-16
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1996-12-03 - 2015-10-12
Briceni, str. Independenţei, 25/4 |
||
Administrator |
1993-04-16 - 2015-11-26
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 15/9 |
||
Administrator |
1998-02-04 - 2015-07-28
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
2000-08-24 - 2015-08-03
Hînceşti, str. Alecsandri Vasile, 62 |
||
1998-05-25 - 2010-05-20
Străşeni, str. Eminescu M. bd., 13 |
|||
Administrator |
2015-01-20 - 2016-06-06
Orhei, str. 1 Mai, 28, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1996-10-22 - 2015-01-29
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1996-06-27 - 2015-02-09
Orhei, Step-Soci, str. Tineretului, 130 |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2015-02-09
Orhei, str. Lupu Vasile, 114/4 |
||
Administrator |
1994-12-30 - 2015-02-11
Orhei, str. Eminescu Mihai, 13/12 |
||
Administrator |
1994-04-25 - 2015-02-12
Orhei, str. Iachir I., 53, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1992-09-04 - 2015-02-17
Orhei, str. 1 Mai, 55, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2015-02-20
Orhei, str. Dimo N., 2 |
||
Administrator |
1995-02-15 - 2015-02-24
Orhei, Mana |
||
Administrator |
1995-04-04 - 2015-02-26
Orhei, Pohrebeni |