Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-03-18 - 2013-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 44 |
||
Administrator |
1995-07-11 - 2014-06-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/1, ap.(of.) 59 |
||
Administrator Lichidator |
2013-03-22 - 2015-12-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 3/A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2013-04-25 - 2015-12-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14/1, ap.(of.) 120 |
||
Administrator |
1993-04-29 - 2013-08-15
Criuleni, str. Livezilor, 18/A |
||
Administrator |
1993-03-16 - 2013-09-11
Rîşcani, str. Frunze M., 15 |
||
Administrator |
1999-11-18 - 2013-04-15
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-09-05 - 2013-05-22
Cahul, str. Şciusev A., 30, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2001-01-24 - 2021-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2013-06-26
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
1996-10-14 - 2013-10-24
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 141, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1996-03-07 - 2013-11-05
Taraclia, str. Botanica, 7, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-02-27 - 2013-12-12
Cahul, str. Frunze M., 51V |
||
Administrator |
1996-06-27 - 2013-01-24
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator |
2013-02-01 - 2016-12-29
Basarabeasca, str. Gării, 48, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-02-24 - 2013-11-28
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 94, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1994-02-08 - 2014-02-14
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1995-09-08 - 2013-01-24
Orhei, str. Unirii, 138, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1997-06-03 - 2013-02-11
Orhei, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2013-04-05
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1994-06-27 - 2013-04-12
Orhei, str. Iachir I., 13, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1995-03-24 - 2013-04-29
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
1995-04-04 - 2013-05-08
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
1994-07-14 - 2013-06-06
Orhei, str. Şciusev A., 21 |
||
Administrator |
1994-06-15 - 2013-06-10
Orhei, str. Iachir I., 13, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1998-01-11 - 2013-06-17
Orhei, str. Iachir I., 23 B, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2013-08-20 - 2013-08-29
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
1995-08-15 - 2020-11-25
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 8/3, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
1995-06-06 - 2013-11-06
Orhei, str. 1 Mai, 57, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1996-06-03 - 2013-11-27
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator Lichidator |
1995-02-27 - 2013-05-23
Drochia, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1997-02-03 - 2013-07-03
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 11/22 |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2013-05-02
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1997-02-12 - 2013-10-18
Ungheni, Mirceşti |
||
Administrator |
2014-01-21 - 2016-09-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/2, ap.(of.) 13 |