Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-02-09 - 2013-12-23
Şoldăneşti, str. Lacurilor, 10 |
||
Administrator |
1995-04-05 - 2014-10-21
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2002-02-01 - 2020-11-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Porumbescu Ciprian, 20, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2015-12-08
Orhei, str. Lupu Vasile, 79 |
||
Administrator |
1995-06-05 - 2018-12-24
Edineţ, str. Vieru Igor, 20, ap.(of.) 10 |
||
Lichidator Administrator |
2014-05-28 - 2023-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 97/2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2005-01-06 - 2016-06-28
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 31 August, 1 |
||
Administrator |
2004-12-28 - 2013-06-24
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 31 August 1989, 257 |
||
Administrator |
1992-12-28 - 2022-03-02
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
1995-06-29 - 2018-11-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 53 |
||
Administrator Lichidator |
2007-08-20 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 23 |
||
Administrator |
1995-04-13 - 2013-02-18
Ştefan Vodă, str. Frunze M., 14 |
||
Administrator |
1994-09-14 - 2015-07-16
Orhei, str. 28 Iunie, 68 |
||
Administrator |
2005-07-07 - 2015-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 6 |
||
Administrator |
2002-09-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/4, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2000-08-30 - 2015-11-26
Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 1/A |
||
Administrator |
1996-09-18 - 2013-02-04
Cimişlia, str. Donskoi str-la, 40 |
||
Administrator |
2005-08-04 - 2014-03-18
Taraclia, str. Voczalinaia, 1 |
||
Administrator |
1994-05-25 - 2013-02-15
Basarabeasca, str. Octombrie, 19 |
||
Administrator |
1995-09-18 - 2014-08-04
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2000-09-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 30/5, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2013-08-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22 |
||
Administrator |
1995-06-16 - 2016-06-28
Basarabeasca, str. Pokrîşkin Alexandr, 53 |
||
Administrator |
1998-02-25 - 2015-08-24
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 42 |
||
Administrator |
1997-08-29 - 2014-05-27
Leova, Iargara, str. Negruzzi C., 16 |
||
Administrator |
1994-08-19 - 2013-06-24
Hînceşti, str. Hâncu Iacob, 81 |
||
Administrator |
2005-02-03 - 2013-12-02
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2017-01-26
Rezina, str. Voluntarilor, 12, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2005-03-22 - 2015-06-09
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1998-09-23 - 2014-05-29
Orhei, Bulăieşti |
||
Administrator |
2006-01-10 - 2016-03-29
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
1995-07-27 - 2015-10-05
Orhei, str. Dimo N., 30 |
||
Administrator |
2007-07-19 - 2016-10-28
Soroca, str. Russo Alecu, 12 |
||
Administrator |
1993-11-24 - 2005-01-29
Soroca, str. Coca E., 4 |
||
Administrator |
2005-02-10 - 2013-05-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. XXVI Siezd, 14 |