Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-06-18 - 2016-05-16
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
1997-09-18
Soroca, str. Calea Bălţului, 87 |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-20 - 2013-01-22
Basarabeasca, str. Kirov, 11 |
||
Administrator |
1992-10-14 - 2013-01-28
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 97, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2017-02-22
Bălţi, str. Lupan Andrei, 20 |
||
Administrator |
1994-01-17 - 2020-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 33/2 |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2019-09-05
Soroca, str. Budde Feofania, 15 |
||
Administrator |
1996-11-29 - 2016-05-18
Cahul, str. Valea Prutului, 2 |
||
Administrator |
2011-10-20 - 2021-03-11
Tiraspol, str. Cikalov str-la, 6 |
||
Administrator |
2012-01-06 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 27, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1994-03-15 - 2015-07-09
Orhei, str. Stere C., 13 |
||
Administrator |
1995-09-11 - 2013-06-06
Orhei, str. Iachir I., 17, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2001-10-18 - 2015-07-14
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
1996-01-11 - 2013-07-18
Orhei, str. Prieteniei, 18 |
||
Administrator |
2000-02-14 - 2013-01-22
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1997-02-04 - 2015-06-23
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
1999-03-30 - 2016-07-12
Orhei, str. Vişinilor, 3 |
||
Administrator |
1999-08-15 - 2013-02-15
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2002-02-15 - 2013-01-24
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1998-05-27 - 2013-04-30
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1996-01-04 - 2016-10-07
Drochia, str. Independenţei, 14 |
||
Administrator |
1997-06-24 - 2016-04-15
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1997-09-30 - 2017-03-22
Ungheni, str. Naţională, 12 |
||
Administrator |
1999-04-07
Ungheni, str. Romană, 61 |
||
Administrator |
1999-02-08 - 2016-04-07
Călăraşi, Bahmut |
||
Administrator |
1999-07-29
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 49 |
||
Administrator |
1997-06-12
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 1/A |
||
Întreprinderea Individuală NACU ANATOLIE Lichidator Administrator |
1995-07-31 - 2016-07-27
Străşeni, str. Chişinăului, 8 |
||
Administrator |
2001-11-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 37/1, ap.(of.) 22 |
||
Administrator Lichidator |
1999-04-28 - 2021-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65 |
||
Administrator |
2004-11-06 - 2014-07-29
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 65, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-01-31 - 2020-11-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cahul, 31, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1996-10-09 - 2021-12-29
Orhei, str. Livezilor, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-05-10 - 2018-12-24
Edineţ, str. Rareş Petru, 20 |
||
Administrator |
1995-12-09 - 2013-11-15
Cimişlia, Javgur |