Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-09-25
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
2014-10-03 - 2016-08-26
Ştefan Vodă, Brezoaia |
||
Administrator |
2004-06-15 - 2015-04-01
Cahul, str. Sanatoriului, 2, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
1997-06-19 - 2002-03-11
Drochia, str. Doina, 21/1 |
||
Administrator |
2012-03-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 7/1, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1996-01-29 - 2018-06-25
Bălţi, str. Bulgară, 144, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1998-04-01
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2018-06-26
Bălţi, str. Decebal, 17, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
1996-05-16 - 2018-06-26
Bălţi, str. Suceava, 16, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2013-11-06
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
1998-02-25 - 2017-03-03
Hînceşti, str. Industrială, 12 |
||
Administrator |
2012-12-18
Ialoveni, Văsieni |
||
Administrator |
2003-03-04
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
1993-12-24 - 2018-06-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 74 |
||
Administrator |
1996-01-19 - 2018-06-25
Bălţi, str. Musicescu G., 32 |
||
Administrator |
1997-08-08 - 2018-10-15
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 122 |
||
Administrator |
1995-12-13 - 2018-06-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2005-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 12 |
||
Administrator |
1999-02-14 - 2002-02-27
Cahul, str. Bălţilor, 16 |
||
Administrator |
2011-11-23
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1998-10-07 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/5 |
||
Administrator |
1995-03-23 - 2006-11-27
Rezina, 9/1, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1997-02-07
Leova, Tochile-Răducani |
||
Administrator |
1995-06-19 - 2018-10-15
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 86 |
||
Administrator |
2010-06-25
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
1998-06-17 - 2018-10-12
Cahul, str. Garoafelor, 26, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1997-04-14 - 2018-10-15
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
2006-02-22
Ialoveni, Pojăreni |
||
Lichidator Administrator |
2008-03-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/V, ap.(of.) et.8 |
||
Administrator |
2007-03-14
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Administrator |
2006-12-14 - 2021-12-24
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1994-01-19 - 2018-06-28
Cantemir, str. Basarabia, 5/1, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1996-04-10 - 2018-06-28
Cantemir, str. Gagarin Iu., 11, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1996-01-10
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Lichidator Administrator |
2011-07-29 - 2020-11-20
Bălţi, str. Larisa bd., 2, ap.(of.) 53 |