|
|
1998-02-20 - 2018-04-17
Bălţi, str. Tiraspol, 7, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1995-02-14 - 2018-04-17
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 54, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1994-05-05 - 2018-04-17
Bălţi, str. Ureche Gr., 25
|
|
|
|
2004-06-03
Bender, str. 40 let Pobedî, 40, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1993-03-04 - 2018-06-22
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6/a, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1995-08-22 - 2018-04-17
Bălţi, str. Celiuskin Semion str-la, 46/a, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1994-02-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 9
|
|
|
|
1996-06-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1992-12-16
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57
|
|
|
|
1992-12-21 - 2018-06-22
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 12, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1998-03-17 - 2018-04-17
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 17
|
|
|
|
1992-10-07 - 2018-06-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 35, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1999-10-14 - 2018-04-13
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
2003-10-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 106/1, ap.(of.) 85
|
|
|
|
1993-03-29 - 2020-02-12
Făleşti, str. Frunze M., 21
|
|
|
|
1993-04-05 - 2020-02-12
Făleşti, Ciolacu Nou
|
|
|
|
2000-06-28 - 2020-10-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 16
|
|
|
|
1997-08-13 - 2020-05-04
Orhei, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 29
|
|
|
|
1993-07-16 - 2020-05-04
Orhei, Peresecina, str. Stamati C., 6
|
|
|
|
1996-12-29 - 2015-03-26
Drochia, Sofia
|
|
|
|
1994-12-19 - 2020-05-04
Teleneşti, Coropceni
|
|
|
|
1999-10-19 - 2024-06-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15/1, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1997-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 20, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2002-03-05 - 2014-12-23
Taraclia, Balabanu
|
|
|
|
2002-04-10
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
1994-12-07 - 2018-04-17
Bălţi, str. Bucovinei, 160, ap.(of.) 72
|
|
|
|
1995-01-27 - 2018-04-17
Bălţi, str. Bulgară, 24/3, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-02-23 - 2018-04-17
Bălţi, str. Bulgară, 132, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1993-06-25 - 2018-04-18
Bălţi, str. Bucovinei, 101
|
|
|
|
1994-04-08 - 2018-04-18
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 22, ap.(of.) 99
|
|
|
|
1996-03-14 - 2014-11-28
Hînceşti, Fundul Galbenei
|
|
|
|
1993-03-31 - 2018-04-18
Bălţi, str. Mircea cel Bătrân bd., 2
|
|
|
|
1997-04-21 - 2011-09-26
Edineţ, Brătuşeni, str. Gogol, 23
|
|
|
|
2012-09-27
Anenii Noi, Puhăceni
|
|
|
|
1995-02-03 - 2018-04-19
Bălţi, str. Strîi, 1, ap.(of.) 131
|
|