Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-10-15 - 2003-04-02
Cahul, str. Plămădeală A., 17 |
||
Administrator |
2001-08-28 - 2003-06-17
Cahul, str. Coşbuc G., 15 |
||
Administrator |
2000-11-22 - 2003-04-29
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
2000-06-28 - 2003-05-07
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1997-09-29 - 2003-05-08
Cahul, Burlăceni |
||
Administrator |
1994-01-26 - 2003-12-16
Cahul, str. Victoriei, 9, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2004-03-31
Cahul, str. Mateevici A., 40 |
||
Administrator |
2002-02-18 - 2003-01-09
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
1993-10-26 - 2003-05-12
Briceni, Halahora de Sus |
||
Administrator |
1996-03-22 - 2018-06-22
Bălţi, str. Stănescu Nichita, 8 |
||
Administrator |
1995-05-19 - 2003-11-12
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 65, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1998-06-19 - 2003-06-03
Briceni, Criva |
||
Administrator |
1995-06-01 - 2003-07-15
Ocniţa, str. Burebista, 53, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1997-06-13 - 2003-06-10
Briceni, Lipcani, str. Gorkii, 94 |
||
Administrator |
1997-05-08 - 2003-05-07
Edineţ, str. David Aurel, 5 |
||
Administrator |
1995-12-14 - 2003-03-10
Edineţ, str. 31 August, 57 |
||
Administrator |
1994-12-21 - 2003-03-14
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 97 |
||
Administrator |
1993-01-27 - 2003-06-25
Edineţ, str. Proletarskaia, 59 |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2003-07-30
Edineţ, str. Rareş Petru str-la, 2 |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2003-03-20
Briceni, str. Eminescu Mihai, 30, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1994-11-04 - 2003-03-21
Briceni, Lipcani, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator |
1997-02-20 - 2003-05-15
Briceni, str. Eminescu Mihai, 95 |
||
Administrator |
1999-02-19 - 2003-06-17
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1995-08-01 - 2004-08-03
Briceni, Lipcani, str. Negruzzi C., 62 |
||
Administrator |
1997-08-15 - 2003-07-10
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1993-01-22 - 2003-07-14
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
1996-01-31 - 2003-07-21
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 35/1, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1994-11-25 - 2003-07-22
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/4, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1995-08-10 - 2003-07-11
Ocniţa, Codreni |
||
Administrator |
1995-08-04 - 2003-07-30
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator |
1993-07-06 - 2003-11-11
Ocniţa, str. Alexandru cel Bun, 4, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1996-10-07 - 2003-11-28
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 68 |
||
Administrator |
1994-08-01 - 2003-01-16
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1997-07-18 - 2003-02-13
Cimişlia, str. Traian, 39 |
||
Administrator |
1992-12-09 - 2003-04-01
Cimişlia, str. Valul lui Traian, 42 |