Услуги по доставке и транспортировке
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-10-31 - 2004-01-31
Cahul, str. Tineretului, 36 |
||
Administrator |
1998-06-30 - 2003-01-09
Ocniţa, Grinăuţi-Raia |
||
Administrator |
1997-07-03 - 2003-01-31
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1997-06-11 - 2003-02-12
Ocniţa, str. Haiducilor, 11 |
||
Administrator |
1997-10-29 - 2003-06-06
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
1998-02-03 - 2003-03-06
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1997-04-29 - 2003-03-13
Edineţ, Cupcini, str. Salcîmilor, 12 |
||
Administrator |
1995-12-15 - 2003-06-10
Donduşeni, str. Cotovschi, 55 |
||
Administrator |
1998-04-01 - 2003-09-16
Briceni, Lipcani, str. Doina, 70 |
||
Administrator |
1998-04-17 - 2003-07-16
Edineţ, str. Ceapaev, 58 |
||
Administrator |
1997-07-22 - 2003-03-31
Ocniţa, str. Parhomenko Alexandr, 8 |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2018-04-13
Bălţi, str. Larisa bd., 18, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-11-18 - 2004-07-29
Edineţ, str. Nekrasov, 7 |
||
Administrator |
1999-02-19 - 2004-08-02
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1998-09-17 - 2003-02-17
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 17 |
||
Administrator |
1999-09-28 - 2003-06-02
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 11 |
||
Administrator |
1994-02-08 - 2003-07-16
Leova, str. Coşbuc G., 3 |
||
Administrator |
1998-08-25 - 2003-07-31
Cimişlia, str. Traian, 174 |
||
Administrator |
2001-03-20 - 2003-05-14
Orhei, str. Lupu Vasile, 77, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2000-03-15 - 2003-05-28
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1998-10-07 - 2003-06-05
Orhei, str. Meşteşugarilor, 10 |
||
Administrator |
2000-03-02 - 2003-06-04
Rezina, str. Voluntarilor, 10, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2002-03-20 - 2003-12-04
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
1997-08-08 - 2003-11-24
Orhei, str. Iachir I., 47, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1998-03-13 - 2003-11-30
Orhei, str. Glavan Boris, 11, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1998-12-17 - 2003-10-31
Orhei, str. Unirii, 150, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1999-11-16 - 2003-09-01
Orhei, str. Donici A., 9 |
||
Administrator |
1997-11-05 - 2003-12-16
Orhei, str. Salcîmilor, 16 |
||
Administrator |
1995-07-13 - 2003-08-04
Soroca, Vasilcău |
||
Administrator |
1995-04-28 - 2003-05-22
Căuşeni, Opaci |
||
Administrator |
1999-06-29 - 2003-05-22
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Florilor, 98 |
||
Administrator |
1998-01-12 - 2003-06-12
Căuşeni, str. Meşterul Stanciu, 2 |
||
Administrator |
1998-06-19 - 2003-04-10
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 13, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1996-04-09 - 2003-04-22
Căuşeni, str. Komarov Vl., 3 A, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1998-07-01 - 2003-11-06
Căuşeni, str. Stamati C., 17 |