|
|
1995-03-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 6, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1995-10-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 5/1, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1995-11-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1995-12-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 14/1, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2010-03-29 - 2021-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2001-02-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7 OF.
|
|
|
|
2000-03-22 - 2023-11-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 3, ap.(of.) 76 A
|
|
|
|
2009-03-27 - 2012-07-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 801A
|
|
|
|
1993-09-30 - 2020-02-12
Sîngerei, str. Independenţei, 117
|
|
|
|
1993-05-28 - 2020-02-12
Sîngerei, str. Cebotari Maria, 17
|
|
|
|
1993-10-20
Orhei, str. Căluşarilor, 3
|
|
|
|
2008-02-16
Rezina, str. Lomonosov M., 135
|
|
|
|
2003-12-02 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 22/3, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1995-01-19
Hînceşti, str. Chişinăului, 27
|
|
|
|
2010-06-04
Ialoveni, str. Chilia, 63
|
|
|
|
2000-08-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 9, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2009-07-21
Teleneşti, str. 31 August, 8
|
|
|
|
2009-11-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 44
|
|
|
|
2015-03-03
mun. Chişinău, Tohatin, str. Sadoveanu M., 27
|
|
|
|
1996-05-02 - 2018-12-19
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
1998-05-27 - 2002-12-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/5, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2011-09-01 - 2019-08-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14/1, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1997-01-22 - 2022-03-02
Cahul, str. Frunze M., 29
|
|
|
|
2002-02-08 - 2003-05-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/1, ap.(of.) 64
|
|
|
|
1998-09-08 - 2019-08-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 64, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2000-02-09 - 2003-10-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Hotinului, 14
|
|
|
|
1999-09-28 - 2004-02-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei str-la, 6
|
|
|
|
1998-05-27 - 2003-01-22
Criuleni, Izbişte
|
|
|
|
1994-12-23 - 2019-08-16
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2011-10-27
Străşeni, Cojuşna, str. Tineretului, 14
|
|
|
|
1996-12-16 - 2019-08-16
Ialoveni, Moleşti
|
|
|
|
1996-08-14 - 2002-10-28
Anenii Noi, str. Timireazev, 25
|
|
|
|
1994-03-14 - 2002-11-11
Criuleni, str. 28 Iunie, 56
|
|
|
|
2000-12-04 - 2002-09-03
Străşeni, str. Prieteniei, 6, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1995-05-11 - 2003-02-25
Anenii Noi, Troiţa Nouă
|
|