Кладовщики
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-03-15 - 2008-05-08
Sîngerei, Copăceni |
||
Lichidator |
1997-03-27 - 2022-04-11
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Ştefan cel Mare, 59 |
||
Administrator |
1997-03-26 - 2012-07-19
Călăraşi, Tuzara |
||
Lichidator Administrator |
2009-09-29
Orhei, str. Eliberării, 170 |
||
Administrator |
2008-07-24 - 2012-12-22
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 68 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-06 - 2012-12-26
Drochia, str. Russo Alecu, 5 |
||
Administrator |
1996-06-17 - 2012-12-18
Căuşeni, str. Puşkin A., 80 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-07-28 - 2013-04-08
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 116 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2010-05-13 - 2013-06-13
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2004-10-28 - 2013-10-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2011-01-17 - 2013-11-15
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1997-02-20 - 2013-12-23
Dubăsari, Coşniţa, str. Livezilor, 36 |
||
Administrator |
2011-08-01 - 2014-01-28
Nisporeni, str. Muşatinilor, 16 |
||
Administrator |
2013-10-31 - 2022-04-11
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
1998-05-27
Anenii Noi, Bulboaca, str. Dacia, 1 |
||
Administrator |
1992-12-25 - 2020-06-10
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 68 |
||
Administrator |
2000-03-01
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
1997-11-13 - 2014-10-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vadul lui Vodă, 5 |
||
Administrator |
1993-12-21 - 2014-08-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 7 |
||
Lichidator Administrator |
2013-05-03
Bălţi, str. Burebista, 17, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2013-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tighina, 50, ap.(of.) 15 |
||
Lichidator Administrator |
2007-08-28 - 2014-10-31
Bălţi, str. Victoriei, 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-02-20 - 2015-01-29
Leova, Cupcui |
||
Administrator Administrator |
2012-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/3, ap.(of.) 65 |
||
Lichidator Administrator |
2002-02-04 - 2015-02-12
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2015-03-30
Sîngerei, str. Independenţei, 185 |
||
Lichidator Administrator |
2007-01-18 - 2015-05-29
Rîşcani, Hiliuţi |
||
Administrator |
2002-11-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iancu Avram, 38 |
||
Administrator |
2001-09-14
Cimişlia, Gradişte |
||
Administrator |
2008-04-22 - 2015-07-14
Bălţi, str. Bulgară, 124, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator |
2009-11-09 - 2015-10-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 14/7 |
||
Administrator |
2002-01-11
Căuşeni, Grigorievca |
||
Lichidator Administrator |
2003-07-11 - 2015-12-30
Bălţi, str. 31 August, 25 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2013-01-18 - 2015-12-21
Sîngerei, str. Independenţei, 107, ap.(of.) 5 |
||
Lichidator |
2013-09-03 - 2015-11-02
Leova, str. Independenţei, 41/3 |