Кладовщики
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-02-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 6, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2004-05-10
Taraclia, str. Ceaikovski P., 6 |
||
Administrator |
2003-01-21 - 2005-09-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Haltei, 3 |
||
Administrator |
1998-09-09 - 2009-10-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 56, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
1994-12-21 - 2008-09-05
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 15/11 |
||
Administrator |
2013-06-12 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/2 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2011-03-31 - 2020-02-25
Donduşeni, Pocrovca |
||
Administrator |
2001-02-13 - 2013-06-03
Bălţi, str. Decebal, 162, ap.(of.) 28 |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-23
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator Lichidator |
2011-07-08 - 2020-12-16
Orhei, Zahoreni |
||
Administrator Lichidator |
2012-06-22
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator |
2012-10-09
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator |
2013-02-13
Ungheni, Alexeevca |
||
Administrator |
2005-06-09 - 2016-10-24
Sîngerei, str. Buianov Mihail, 2 |
||
Administrator |
1993-02-05
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
1994-12-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 30 |
||
Administrator |
2006-04-20 - 2020-01-03
Ungheni, Măgurele |
||
Administrator |
1992-04-21
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1994-03-03
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2008-08-15 - 2020-01-09
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 159, ap.(of.) 105 |
||
Administrator |
1994-07-14
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
2008-09-16 - 2020-05-14
Bălţi, str. Cahul, 48/B, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2006-10-09 - 2020-01-11
Ungheni, str. Bălteni, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-29
Călăraşi, str. Biruinţei, 4/15 |
||
Administrator |
2000-08-04 - 2013-08-12
Taraclia, str. Matrosov, 14 |
||
Administrator |
2001-04-02 - 2020-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 6, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2008-09-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Movilă Petru, 9 |
||
Administrator |
2014-05-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 2/1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2004-11-29 - 2020-05-15
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
2014-05-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 80/3 |
||
Administrator |
2011-05-13 - 2020-05-18
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2011-05-13 - 2020-05-18
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2005-08-03 - 2020-05-18
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator |
1996-12-12 - 2020-05-18
Rezina, Saharna Nouă |
||
Lichidator Administrator |
2007-11-30
Căuşeni, Ucrainca |