Кладовщики
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-01-29 - 2014-09-16
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2004-11-06 - 2014-07-29
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 65, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2004-03-25 - 2014-06-06
Rezina, Cogîlniceni |
||
Administrator |
2004-02-25 - 2016-04-05
Căuşeni, Ucrainca, str. Suvorov A. |
||
Administrator |
2010-06-16 - 2018-12-24
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
2005-07-07 - 2015-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 6 |
||
Administrator |
2005-07-11 - 2017-03-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/3, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2005-01-24 - 2015-11-23
Sîngerei, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator |
2005-07-19 - 2015-09-09
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 39 |
||
Administrator |
2005-02-22 - 2014-10-23
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1994-06-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 4 |
||
Administrator |
2005-04-06 - 2020-02-13
Bălţi, str. Feroviarilor, 43 |
||
Administrator |
2006-04-12 - 2016-10-19
Bălţi, str. Tiraspol, 7, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2006-05-29 - 2016-11-15
Bălţi, str. Griboedov, 1 |
||
Administrator |
2006-09-01 - 2017-03-09
Bălţi, str. Feroviarilor, 54 |
||
Administrator |
2006-10-13 - 2013-01-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 137/A |
||
Administrator |
2006-05-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 10/2 |
||
Administrator |
1995-02-28 - 2017-02-06
Drochia, str. Negruzzi C., 3 |
||
Administrator |
2006-11-22 - 2015-07-21
Căuşeni, Ursoaia, str. Lazo S. |
||
Administrator |
2000-02-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/5, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2000-08-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/4, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2007-01-31 - 2013-10-31
Sîngerei, str. Horelor, 3 |
||
Administrator |
2007-12-18 - 2014-08-06
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 24 |
||
Administrator |
2008-07-08 - 2016-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 21/1, ap.(of.) 119 |
||
Administrator |
2008-04-22 - 2014-07-31
Bălţi, str. Heciului, 4 |
||
Administrator |
2008-04-21 - 2016-12-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2008-09-12 - 2013-12-24
Rîşcani, str. Pescarilor, 6 |
||
Administrator |
2008-09-12 - 2014-12-30
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 17 |
||
Administrator |
1996-06-17 - 2016-09-22
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2008-02-28 - 2013-06-25
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2009-05-04 - 2017-01-09
Bălţi, str. Caracioban D., 34 |
||
Administrator |
2009-07-14 - 2017-03-28
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator |
2012-04-19
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 90 |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-09 - 2016-03-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 14, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
2010-07-15 - 2013-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/A, ap.(of.) 53 |